Ing. Zdeněk Hejl
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.06.2015 |
Adresa: |
41201, 2906279, Litoměřice, Předměstí, Šafaříkova, 1191, 2 |
|
JOSEF STARIBACHER
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.06.2015 |
Adresa: |
Stockerau, Moisselstr. 7 |
|
ing. Zdeněk Hejl
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.06.2015 |
Adresa: |
41201, 2906279, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Šafaříkova, 1191, 2, Šafaříkova 1191/2, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
JOSEF STARIBACHER
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.06.2015 |
Adresa: |
Stockerau, Moisselstr. 7, Moisselstr. 7, Stockerau, Rakousko |
|
Josef Staribacher
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
Jednatel |
26.05.2004 |
Adresa: |
Stockerau, Moisselstr. 7, Rakouská republika, v ČR Krupka, Kollárova 580 |
|
Josef Staribacher
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
Jednatel |
26.05.2004 |
Adresa: |
41742, 18512241, Teplice, Krupka, Bohosudov, Kollárova, 580, Kollárova 580, Bohosudov, 41742 Krupka |
|
ing. Zdeněk Hejl
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
Jednatel |
25.06.1996 |
Adresa: |
2906279, Litoměřice, Šafaříkova, 2 |
|
ing. Zdeněk Hejl
|
Neaktivní
od 26.06.2015
|
Jednatel |
25.06.1996 |
Adresa: |
41201, 2906279, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Šafaříkova, 1191, 2, Šafaříkova 1191/2, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Zdeněk Lamser
|
Neaktivní
od 29.09.1995
|
Jednatel |
03.06.1994 |
Adresa: |
21953732, Praha 2, Kotorská, 30 |
|
Zdeněk Hejl
|
Neaktivní
od 28.04.1997
|
Jednatel |
03.06.1994 |
Adresa: |
2906279, Litoměřice, Šafaříkova, 2 |
|
Zdeněk Lamser
|
Neaktivní
od 29.09.1995
|
Jednatel |
03.06.1994 |
Adresa: |
14000, 21953732, Praha, Nusle, Kotorská, 1575, 30, Kotorská 1575/30, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Zdeněk Hejl
|
Neaktivní
od 28.04.1997
|
Jednatel |
03.06.1994 |
Adresa: |
41201, 2906279, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Šafaříkova, 1191, 2, Šafaříkova 1191/2, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Zdeněk Lamser
|
Neaktivní
od 03.06.1994
|
Společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
21953732, Praha 4, Kotorská, 30 |
|
Zdeněk Hejl
|
Neaktivní
od 03.06.1994
|
Společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
2906279, Litoměřice, Šafaříkova, 2 |
|
Marie Tichá
|
Neaktivní
od 03.06.1994
|
Společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
Děčín II, Červený vrch, 18 |
|
Jana Jarolímková
|
Neaktivní
od 03.06.1994
|
Společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
Ústí nad Labem, Jeseniova, 7 |
|
KOCH TRANSPORTTECHNIK GmbH
|
Neaktivní
od 03.06.1994
|
Společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
Wadgassen, D - 6633 |
|
Zdeněk Lamser
|
Neaktivní
od 03.06.1994
|
Společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
14000, 21953732, Praha, Nusle, Kotorská, 1575, 30, Kotorská 1575/30, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Zdeněk Hejl
|
Neaktivní
od 03.06.1994
|
Společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
41201, 2906279, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Šafaříkova, 1191, 2, Šafaříkova 1191/2, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Marie Tichá
|
Neaktivní
od 03.06.1994
|
Společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
40502, 221988, Děčín, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Červený Vrch, 264, 18, Červený Vrch 264/18, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín |
|
Jana Jarolímková
|
Neaktivní
od 03.06.1994
|
Společník |
08.07.1991 |
Adresa: |
40003, 17911451, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Jeseninova, 1257, 7, Jeseninova 1257/7, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|