MARKETA SOBOLOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.05.2024 |
Adresa: |
16000, 22202242, Praha, Dejvice, Vostrovská, 1463, 32, Vostrovská 1463/32, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. AUGUSTIN SOBOL
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
16000, 22202242, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Vostrovská, 1463, 32 |
|
Mgr. FILIP SOBOL
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22202242, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Vostrovská, 1463, 32 |
|
Mgr. FILIP SOBOL
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2015 |
Adresa: |
16000, 22202242, Praha, Dejvice, Vostrovská, 1463, 32, Vostrovská 1463/32, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. AUGUSTIN SOBOL
|
Neaktivní
od 05.12.2023
|
jednatel |
08.12.2016 |
Adresa: |
16000, 22202242, Praha, Dejvice, Vostrovská, 1463, 32, Vostrovská 1463/32, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Mgr. Filip Sobol
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
jednatel |
21.06.2010 |
Adresa: |
16000, 22202242, Praha 6, Dejvice, Vostrovská, 32 |
|
Mgr. FILIP SOBOL
|
Neaktivní
od 28.11.2015
|
jednatel |
21.06.2010 |
Adresa: |
16000, 22202242, Praha, Dejvice, Vostrovská, 1463, 32, Vostrovská 1463/32, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Augustin Sobol
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
12.02.2009 |
Adresa: |
16000, 22202242, Praha 6, Dejvice, Vostrovská, 1463/32 |
|
Ing. AUGUSTIN SOBOL
|
Neaktivní
od 08.12.2016
|
jednatel |
12.02.2009 |
Adresa: |
16000, 22202242, Praha, Dejvice, Vostrovská, 1463, 32, Vostrovská 1463/32, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Luboš Doležal
|
Neaktivní
od 27.09.2011
|
jednatel |
20.12.2006 |
Adresa: |
15600, 22142606, Praha 5, Zbraslav, Sulova, 1246 |
|
JUDr. Luboš Doležal
|
Neaktivní
od 27.09.2011
|
jednatel |
20.12.2006 |
Adresa: |
15600, 22142606, Praha, Zbraslav, Sulova, 1246, Sulova 1246, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
ing. Augustin Sobol
|
Neaktivní
od 12.02.2009
|
jednatel |
13.04.2000 |
Adresa: |
15000, 22104569, Praha 5, Praha 5, Nad Palatou, 13 |
|
ing. Augustin Sobol
|
Neaktivní
od 12.02.2009
|
jednatel |
13.04.2000 |
Adresa: |
15000, 22104569, Praha, Smíchov, Nad Palatou, 2675, 13, Nad Palatou 2675/13, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ing. Augustin Sobol
|
Neaktivní
od 13.04.2000
|
vedoucí-ředitel |
11.09.1991 |
Adresa: |
15000, 22104569, Praha 5, Nad Palatou, 13 |
|
ing. Augustin Sobol
|
Neaktivní
od 13.04.2000
|
vedoucí-ředitel |
11.09.1991 |
Adresa: |
15000, 22104569, Praha, Smíchov, Nad Palatou, 2675, 13, Nad Palatou 2675/13, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|