Martin Hoffmeister
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
jednatel |
03.12.2001 |
Adresa: |
Okoř 19, 252 64 okr.Praha-západ |
|
Martin Hoffmeister
|
Neaktivní
od 12.08.2002
|
jednatel |
03.12.2001 |
Adresa: |
25264, 12804380, Praha-západ, Okoř, Okoř, 19, č.p. 19, 25264 Okoř |
|
Ing. Radomíra Hoffmeisterová
|
Neaktivní
od 21.11.2001
|
Jednatel |
04.07.2000 |
Adresa: |
11800, 21695491, Praha 1, Praha 1, Pod Bruskou, 8 |
|
Martin Hoffmeister
|
Neaktivní
od 03.12.2001
|
jednatel |
04.07.2000 |
Adresa: |
Okoř 19, 252 64 okr.Praha-západ |
|
Ing. Radomíra Hoffmeisterová
|
Neaktivní
od 21.11.2001
|
Jednatel |
04.07.2000 |
Adresa: |
11800, 21695491, Praha, Malá Strana, Pod Bruskou, 137, 8, Pod Bruskou 137/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Martin Hoffmeister
|
Neaktivní
od 03.12.2001
|
jednatel |
04.07.2000 |
Adresa: |
25264, 12804380, Praha-západ, Okoř, Okoř, 19, č.p. 19, 25264 Okoř |
|
Martin Hoffmeister
|
Neaktivní
od 04.07.2000
|
jednatel |
07.10.1994 |
Adresa: |
21695491, Praha 1, Pod Bruskou, 8 |
|
Martin Hoffmeister
|
Neaktivní
od 04.07.2000
|
jednatel |
07.10.1994 |
Adresa: |
11800, 21695491, Praha, Malá Strana, Pod Bruskou, 137, 8, Pod Bruskou 137/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Martin Hoffmeister
|
Neaktivní
od 07.10.1994
|
ředitel |
04.06.1991 |
Adresa: |
11000, 21695491, Praha 1, Pod Bruskou, 8 |
|
Martin Hoffmeister
|
Neaktivní
od 07.10.1994
|
ředitel |
04.06.1991 |
Adresa: |
11800, 21695491, Praha, Malá Strana, Pod Bruskou, 137, 8, Pod Bruskou 137/8, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|