Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | GRIFFIN spol. s r.o. v likvidaci |
ICO: | 18631355 |
Registrovaná adresa: | 19012, 22418849, Praha, Dolní Počernice, V pařezinách, 552, V pařezinách 552, Dolní Počernice, 19012 Praha 9 |
Začleněno na: | 17.05.1991 |
Datum ukončení: | 11.04.2018 |
Předmět podnikání: |
2) obchodní činnost, průzkum trhu, strategický merkteing a čin- nosti souvisící
odborná poradenská, konzultační a školící činnost ve výše specifikovaných oblastech
projekční, analytické a programátorské práce při vývoji automati-zovaných systémů řízení podniků a organizací
projekční, analytické a programátorské práce při vývoji automati- zovaných systémů řízení podniků a organizací
odborná poradenská, konzultační a školící činnost ve výše specifi kovaných oblastech
systémová podpora malých, středních a velkých počítačů, personál- ních počítačů a počítačových sítí
navrhovámní technického a programového vybavení pro informační ařídící systémy
1) komplexní služby v oblasti projektování, zavádění a využití vý početní a spojové techniky, zejména :
2) obchodní činnost, průzkum trhu, strategický merkteing a čin-nosti souvisící
navrhovámní technického a programového vybavení pro informační a řídící systémy
zpracování komplexních studií informačních a řídících systémů
pronájem a zprostředkování pronájmu technického a programovéhovybavení
systémová podpora malých, středních a velkých počítačů, personál-ních počítačů a počítačových sítí
1) komplexní služby v oblasti projektování, zavádění a využití výpočetní a spojové techniky, zejména :
zavádění, provozování a údržba programového vybavení
pronájem a zprostředkování pronájmu technického a programového vybavení
nákup a prodej elektronických a elektrotechnických výrobků
konverze programů a databází mezi růzmými výpočetními systémy
náhradních dílů a součástek, programového vybavení všeho druhu
instalace a technická podpora výpočetních a řídících systémů
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. MILOSLAV KOPECKÝ | Neaktivní od 11.04.2018 | 12.11.2015 | |
|
|||
ing. MILOŠ KLOKOČKA | Neaktivní od 11.04.2018 | 12.11.2015 | |
|
|||
JOSEF NOSEK | Neaktivní od 11.04.2018 | 12.11.2015 | |
|
|||
ing. Vladimír Rahm | Neaktivní od 11.04.2018 | 17.05.1991 | |
|
|||
ing. Otakar Prudek | Neaktivní od 11.04.2018 | 17.05.1991 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. MILOSLAV KOPECKÝ | Neaktivní od 11.04.2018 | 12.11.2015 | |
|
|||
Ing. MILOSLAV KOPECKÝ | Neaktivní od 11.04.2018 | 12.11.2015 | |
|
|||
ing. Miloslav Kopekcý | Neaktivní od 12.11.2015 | 17.05.1991 | |
|
|||
ing. Otakar Prudek | Neaktivní od 11.04.2018 | 17.05.1991 | |
|
|||
ing. Miloslav Kopekcý | Neaktivní od 12.11.2015 | 17.05.1991 | |
|
|||
ing. Otakar Prudek | Neaktivní od 11.04.2018 | 17.05.1991 | |
|
Registrační číslo GRIFFIN spol. s r.o. v likvidaci je 18631355.
Registrační adresa GRIFFIN spol. s r.o. v likvidaci je 19012, 22418849, Praha, Dolní Počernice, V pařezinách, 552, V pařezinách 552, Dolní Počernice, 19012 Praha 9.
GRIFFIN spol. s r.o. v likvidaci byla založena 17.05.1991.