SLAVEN MATIJEVIĆ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.05.2021 |
Adresa: |
Záhřeb, Krapinska ulica 14 |
|
SLAVEN MATIJEVIĆ
|
Aktivní
|
Jednatel |
11.05.2021 |
Adresa: |
Záhřeb, Krapinska ulica 14, Krapinska ulica 14, Záhřeb, Chorvatsko |
|
ANDRÁS LÁSZLÓ TAMÁSSY
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
jednatel |
12.12.2019 |
Adresa: |
Budapešť, Süveg utca 8 |
|
ANDRÁS LÁSZLÓ TAMÁSSY
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
jednatel |
12.12.2019 |
Adresa: |
Budapešť, Süveg utca 8, Süveg utca 8, Budapešť, Maďarsko |
|
Adam Cich
|
Neaktivní
od 12.12.2019
|
jednatel |
06.06.2012 |
Adresa: |
02-202 Varšava, Figiel, 6 |
|
Adam Cich
|
Neaktivní
od 12.12.2019
|
jednatel |
06.06.2012 |
Adresa: |
02-202 Varšava, Figiel, Figiel 6, 02-202 Varšava, Polsko |
|
Mona Pia Christina Hovland
|
Neaktivní
od 06.06.2012
|
jednatel |
25.07.2010 |
Adresa: |
Krokuslaan 10, 3080 Tervuren |
|
Rune Carnbring
|
Neaktivní
od 25.07.2010
|
jednatel |
02.02.2005 |
Adresa: |
Dr. Heinrich Maierstr. 67, 1180, Vídeň |
|
Petr Novotný
|
Neaktivní
od 02.02.2005
|
jednatel |
02.04.2003 |
Adresa: |
25242, 12778877, Jesenice, Mladíkov, 406 |
|
Petr Novotný
|
Neaktivní
od 02.02.2005
|
jednatel |
02.04.2003 |
Adresa: |
25242, 12778877, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Mladíkov, 406, Mladíkov 406, 25242 Jesenice |
|
Bengt Westesson
|
Neaktivní
od 02.04.2003
|
jednatel |
18.01.1999 |
Adresa: |
Ringvägen 20, 554 54 Jönköping |
|
Lars-Göran Fasth , narozen 19.9.1945
|
Neaktivní
od 18.01.1999
|
jednatel |
30.10.1996 |
Adresa: |
21741425, Praha 2, Praha 2, Italská, 13 |
|
Lars-Göran Fasth , narozen 19.9.1945
|
Neaktivní
od 18.01.1999
|
jednatel |
30.10.1996 |
Adresa: |
12000, 21741425, Praha, Vinohrady, Italská, 211, 13, Italská 211/13, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Arne Wennerstal
|
Neaktivní
od 30.10.1996
|
jednatel |
11.06.1993 |
Adresa: |
Praha 4,Na Homoli 2014/9 |
|
Arne Wennerstal
|
Neaktivní
od 30.10.1996
|
jednatel |
11.06.1993 |
Adresa: |
14300, 21855421, Praha, Komořany, Na Homoli, 2014, 9, Na Homoli 2014/9, Komořany, 14300 Praha 4 |
|
Lennart Ribohn
|
Neaktivní
od 11.06.1993
|
ředitel |
18.03.1992 |
Adresa: |
Sippvägen 6 A, S-183 63 Täby |
|
Lars Anders B e r g l u n d
|
Neaktivní
od 18.03.1992
|
ředitel |
11.06.1991 |
Adresa: |
Ekehjelmstorget 8,11 854 Stockholm |
|
Jan Seitl
|
Neaktivní
od 12.06.1992
|
ředitel |
11.06.1991 |
Adresa: |
Vardagsvägen 12, 142 42 Trangsund |
|