ing. Jaromír Vaja
|
Neaktivní
od 31.01.1997
|
jednatel |
15.03.1993 |
Adresa: |
4225180, Zlín, Kúty, 1959 |
|
ing. Jaromír Vaja
|
Neaktivní
od 31.01.1997
|
jednatel |
15.03.1993 |
Adresa: |
76001, 4225180, Zlín, Zlín, Zlín, Kúty, 1959, Kúty 1959, 76001 Zlín |
|
Anna Vajová
|
Neaktivní
od 15.03.1993
|
jednatelka |
31.12.1991 |
Adresa: |
4225180, Zlín, Kúty, 1959 |
|
ing. Robert Zatloukal
|
Neaktivní
od 31.01.1997
|
jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
4076176, Napajedla, Jiráskova, 719 |
|
Anna Vajová
|
Neaktivní
od 15.03.1993
|
jednatelka |
31.12.1991 |
Adresa: |
76001, 4225180, Zlín, Zlín, Zlín, Kúty, 1959, Kúty 1959, 76001 Zlín |
|
ing. Robert Zatloukal
|
Neaktivní
od 31.01.1997
|
jednatel |
31.12.1991 |
Adresa: |
76361, 4076176, Zlín, Napajedla, Napajedla, Jiráskova, 719, Jiráskova 719, 76361 Napajedla |
|
Vaja Jaromír,Ing.,CSc.
|
Neaktivní
od 31.12.1991
|
statut. org.-jednatel |
18.06.1991 |
Adresa: |
76001, 100, Kúty, č. 1959 |
|
Běhal Miroslav,Ing.,CSc.
|
Neaktivní
od 31.12.1991
|
statut.org.-zástupce jednatele |
18.06.1991 |
Adresa: |
76302, 4203801, Zlín, Milíčova, 705 |
|
Vaja Jaromír,Ing.,CSc.
|
Neaktivní
od 31.12.1991
|
statut. org.-jednatel |
18.06.1991 |
Adresa: |
Kúty, č. 1959, 76001, č. 1959, 76001 Kúty, Česká republika |
|
Běhal Miroslav,Ing.,CSc.
|
Neaktivní
od 31.12.1991
|
statut.org.-zástupce jednatele |
18.06.1991 |
Adresa: |
76302, 4203801, Zlín, Zlín, Malenovice, Milíčova, 705, Milíčova 705, Malenovice, 76302 Zlín |
|