KAREL TOMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
68601, 25714741, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Sady, Za Kovárnou, 405 |
|
KAREL TOMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
68601, 25714741, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Sady, Za Kovárnou, 405, Za Kovárnou 405, Sady, 68601 Uherské Hradiště |
|
JAROMÍR PLŠEK
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
jednatel |
29.05.2019 |
Adresa: |
68706, 4769546, Uherské Hradiště, Modrá, Modrá, 107 |
|
JAROMÍR PLŠEK
|
Neaktivní
od 09.09.2020
|
jednatel |
29.05.2019 |
Adresa: |
68706, 4769546, Uherské Hradiště, Modrá, Modrá, 107, č.p. 107, 68706 Modrá |
|
JAROMÍR PLŠEK
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
76502, 4146182, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Svobodova, 1304 |
|
JAROMÍR PLŠEK
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
76502, 4146182, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Svobodova, 1304, Svobodova 1304, 76502 Otrokovice |
|
LUBOMÍR KRÁČALA
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
76302, 4204271, Zlín, Malenovice, Tyršova, 752 |
|
VLADIMÍR ZAVADIL
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
76001, 4242807, Zlín, Zlín, Prlovská, 3860, 25 |
|
VLADIMÍR ZAVADIL
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
76001, 4242807, Zlín, Zlín, Zlín, Prlovská, 3860, 25, Prlovská 3860/25, 76001 Zlín |
|
LUBOMÍR KRÁČALA
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
19.06.2014 |
Adresa: |
76302, 4204271, Zlín, Zlín, Malenovice, Tyršova, 752, Tyršova 752, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Karel Toman
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
08.07.2005 |
Adresa: |
25714741, Uherské Hradiště, Sady, Za Kovárnou, 405 |
|
KAREL TOMAN
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
08.07.2005 |
Adresa: |
68601, 25714741, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Sady, Za Kovárnou, 405, Za Kovárnou 405, Sady, 68601 Uherské Hradiště |
|
Karel Toman
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
jednatel |
02.07.2002 |
Adresa: |
18950817, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Lomená, 892 |
|
Lubomír Kráčala
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
jednatel |
02.07.2002 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Tyršova, 752/17 |
|
Vladimír Zavadil
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
jednatel |
02.07.2002 |
Adresa: |
4242807, Zlín, Zlín, Prlovská, 3860 |
|
Jaromír Plšek
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
02.07.2002 |
Adresa: |
4146182, Zlín, Otrokovice, Svobodova, 1304 |
|
Karel Toman
|
Neaktivní
od 08.07.2005
|
jednatel |
02.07.2002 |
Adresa: |
68605, 18950817, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Lomená, 892, Lomená 892, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
VLADIMÍR ZAVADIL
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
jednatel |
02.07.2002 |
Adresa: |
76001, 4242807, Zlín, Zlín, Zlín, Prlovská, 3860, 25, Prlovská 3860/25, 76001 Zlín |
|
LUBOMÍR KRÁČALA
|
Neaktivní
od 19.06.2014
|
jednatel |
02.07.2002 |
Adresa: |
76302, 4204271, Zlín, Zlín, Malenovice, Tyršova, 752, Tyršova 752, Malenovice, 76302 Zlín |
|
JAROMÍR PLŠEK
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
02.07.2002 |
Adresa: |
76502, 4146182, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Svobodova, 1304, Svobodova 1304, 76502 Otrokovice |
|
Lubomír Kráčala
|
Neaktivní
od 02.07.2002
|
jednatel |
24.02.1997 |
Adresa: |
Zlín, Zlín, Tyršova, 752/17 |
|
Jaromír Plšek
|
Neaktivní
od 02.07.2002
|
jednatel |
24.02.1997 |
Adresa: |
4146182, Zlín, Otrokovice, Svobodova, 1304 |
|
Karel Toman
|
Neaktivní
od 02.07.2002
|
jednatel |
24.02.1997 |
Adresa: |
18950817, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Lomená, 892 |
|
Vladimír Zavadil
|
Neaktivní
od 02.07.2002
|
jednatel |
24.02.1997 |
Adresa: |
4242807, Zlín, Zlín, Prlovská, 3860 |
|
LUBOMÍR KRÁČALA
|
Neaktivní
od 02.07.2002
|
jednatel |
24.02.1997 |
Adresa: |
76302, 4204271, Zlín, Zlín, Malenovice, Tyršova, 752, Tyršova 752, Malenovice, 76302 Zlín |
|
JAROMÍR PLŠEK
|
Neaktivní
od 02.07.2002
|
jednatel |
24.02.1997 |
Adresa: |
76502, 4146182, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Svobodova, 1304, Svobodova 1304, 76502 Otrokovice |
|
Karel Toman
|
Neaktivní
od 02.07.2002
|
jednatel |
24.02.1997 |
Adresa: |
68605, 18950817, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Lomená, 892, Lomená 892, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
VLADIMÍR ZAVADIL
|
Neaktivní
od 02.07.2002
|
jednatel |
24.02.1997 |
Adresa: |
76001, 4242807, Zlín, Zlín, Zlín, Prlovská, 3860, 25, Prlovská 3860/25, 76001 Zlín |
|
Jaromír Beran
|
Neaktivní
od 24.02.1997
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
4230906, Zlín, Štefánikova, 2595 |
|
Lubomír Kráčala
|
Neaktivní
od 24.02.1997
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
Zlín, Tyršova, 752/17 |
|
Jaromír Plšek
|
Neaktivní
od 24.02.1997
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
4146182, Otrokovice, Svobodova, 1304 |
|
Karel Toman
|
Neaktivní
od 24.02.1997
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
18950817, Uherské Hradiště, Lomená, 892 |
|
Vladimír Zavadil
|
Neaktivní
od 24.02.1997
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
4242807, Zlín, Prlovská, 3860 |
|
Jaromír Beran
|
Neaktivní
od 24.02.1997
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
76001, 4230906, Zlín, Zlín, Zlín, Štefánikova, 2595, Štefánikova 2595, 76001 Zlín |
|
LUBOMÍR KRÁČALA
|
Neaktivní
od 24.02.1997
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
76302, 4204271, Zlín, Zlín, Malenovice, Tyršova, 752, Tyršova 752, Malenovice, 76302 Zlín |
|
JAROMÍR PLŠEK
|
Neaktivní
od 24.02.1997
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
76502, 4146182, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Svobodova, 1304, Svobodova 1304, 76502 Otrokovice |
|
Karel Toman
|
Neaktivní
od 24.02.1997
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
68605, 18950817, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Lomená, 892, Lomená 892, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
VLADIMÍR ZAVADIL
|
Neaktivní
od 24.02.1997
|
jednatel |
16.03.1993 |
Adresa: |
76001, 4242807, Zlín, Zlín, Zlín, Prlovská, 3860, 25, Prlovská 3860/25, 76001 Zlín |
|
Maňas Jaroslav
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
3705, Zlín, LazyII/3358 |
|
Kráčala Lubomír
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
3705, Zlín, Tyršova, 752/17 |
|
Beran Jaromír
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
3705, 4230906, Zlín, Štefánikova, 2595 |
|
Plšek Jaromír
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
76502, 4146182, Otrokovice, Svobodova, 1304 |
|
Toman Karel
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
68601, Uh. Hradiště, Východ 892 |
|
Vaverka Stanislav
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
68601, Uh.Hradiště, Mařatice 632 |
|
Zavadil Vladimír
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
3705, 4242807, Zlín, Prlovská, 3860 |
|
Maňas Jaroslav
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
Zlín, LazyII/3358, 3705, LazyII/3358, 3705 Zlín, Česká republika |
|
Kráčala Lubomír
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
76302, 4204271, Zlín, Zlín, Malenovice, Tyršova, 752, Tyršova 752, Malenovice, 76302 Zlín |
|
Beran Jaromír
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
76001, 4230906, Zlín, Zlín, Zlín, Štefánikova, 2595, Štefánikova 2595, 76001 Zlín |
|
Plšek Jaromír
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
76502, 4146182, Zlín, Otrokovice, Otrokovice, Svobodova, 1304, Svobodova 1304, 76502 Otrokovice |
|
Toman Karel
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
Uh. Hradiště, Východ 892, 68601, Východ 892, 68601 Uh. Hradiště, Česká republika |
|
Vaverka Stanislav
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
Uh.Hradiště, Mařatice 632, 68601, Mařatice 632, 68601 Uh.Hradiště, Česká republika |
|
Zavadil Vladimír
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
společník |
22.05.1991 |
Adresa: |
76001, 4242807, Zlín, Zlín, Zlín, Prlovská, 3860, 25, Prlovská 3860/25, 76001 Zlín |
|