MICHAL ROMAŇÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.01.2020 |
Adresa: |
63800, 19259191, Brno-město, Brno, Lesná, Fillova, 100, 3 |
|
MICHAL ROMAŇÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.01.2020 |
Adresa: |
63800, 19259191, Brno-město, Brno, Lesná, Fillova, 100, 3, Fillova 100/3, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. RADIM KHEIL
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2017 |
Adresa: |
64100, 42349991, Brno-město, Brno, Žebětín, Novodvorská, 1003, 2 |
|
Ing. LUKÁŠ GRÁSGRUBER
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2017 |
Adresa: |
67201, 11027592, Znojmo, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, K. H. Máchy, 430 |
|
Ing. LUKÁŠ GRÁSGRUBER
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2017 |
Adresa: |
67201, 11027592, Znojmo, Moravský Krumlov, Moravský Krumlov, K. H. Máchy, 430, K. H. Máchy 430, 67201 Moravský Krumlov |
|
Ing. ALEŠ VÍTEK
|
Neaktivní
od 28.01.2020
|
jednatel |
05.10.2017 |
Adresa: |
62500, 19214162, Brno-město, Brno, Bohunice, Jihlavská, 360, 19 |
|
Ing. ALEŠ VÍTEK
|
Neaktivní
od 28.01.2020
|
jednatel |
05.10.2017 |
Adresa: |
62500, 19214162, Brno-město, Brno, Bohunice, Jihlavská, 360, 19, Jihlavská 360/19, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ing. RADIM KHEIL
|
Neaktivní
od 14.08.2024
|
jednatel |
05.10.2017 |
Adresa: |
64100, 42349991, Brno-město, Brno, Žebětín, Novodvorská, 1003, 2, Novodvorská 1003/2, Žebětín, 64100 Brno |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 05.10.2017
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
61600, 19591870, Brno, Žabovřesky, Zeyerova, 1551, 8 |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 05.10.2017
|
jednatel |
02.12.2015 |
Adresa: |
61600, 19591870, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zeyerova, 1551, 8, Zeyerova 1551/8, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
61600, 19591870, Brno, Žabovřesky, Zeyerova, 1551, 8 |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 02.12.2015
|
jednatel |
24.06.2014 |
Adresa: |
61600, 19591870, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zeyerova, 1551, 8, Zeyerova 1551/8, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
30.01.2009 |
Adresa: |
61600, 19591870, Brno, Zeyerova, 1551/8 |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 24.06.2014
|
jednatel |
30.01.2009 |
Adresa: |
61600, 19591870, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zeyerova, 1551, 8, Zeyerova 1551/8, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
jednatel |
21.12.2001 |
Adresa: |
61600, Brno-venkov, Brno, Eleonory Voračické, 24 |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 30.01.2009
|
jednatel |
21.12.2001 |
Adresa: |
61600, 19581165, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Eleonory Voračické, 634, 24, Eleonory Voračické 634/24, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Gustav Kalandřík
|
Neaktivní
od 21.12.2001
|
jednatel |
05.06.1998 |
Adresa: |
19051859, Brno, Glocova, 14 |
|
Ing. Gustav Kalandřík
|
Neaktivní
od 21.12.2001
|
jednatel |
05.06.1998 |
Adresa: |
62000, 19051859, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Glocova, 257, 14, Glocova 257/14, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno |
|
Miloš Filip
|
Neaktivní
od 05.06.1998
|
jednatel |
31.03.1993 |
Adresa: |
19577656, Brno, Sirotkova, 14 |
|
ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 21.12.2001
|
jednatel |
31.03.1993 |
Adresa: |
19581165, Brno, E.Voračické, 24 |
|
MILOŠ FILIP
|
Neaktivní
od 05.06.1998
|
jednatel |
31.03.1993 |
Adresa: |
61600, 19577656, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Sirotkova, 324, 14, Sirotkova 324/14, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 21.12.2001
|
jednatel |
31.03.1993 |
Adresa: |
61600, 19581165, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Eleonory Voračické, 634, 24, Eleonory Voračické 634/24, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Miloš Filip
|
Neaktivní
od 31.03.1993
|
společník |
14.05.1991 |
Adresa: |
61600, 19577656, Brno, Sirotkova, 14 |
|
Ing. Jiří Hlavenka
|
Neaktivní
od 31.03.1993
|
sp[olečník |
14.05.1991 |
Adresa: |
15309282, Mikulov, Jiráskova, 12 |
|
Ing. Gustav Kalandřík
|
Neaktivní
od 31.03.1993
|
společník |
14.05.1991 |
Adresa: |
60200, 19051859, Brno, Glocova, 14 |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 31.03.1993
|
společník |
14.05.1991 |
Adresa: |
60200, Brno, E. Voračická, 24 |
|
ing. Miloš Filip
|
Neaktivní
od 31.03.1993
|
společník |
14.05.1991 |
Adresa: |
61600, 19577656, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Sirotkova, 324, 14, Sirotkova 324/14, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Jiří Hlavenka
|
Neaktivní
od 31.03.1993
|
sp[olečník |
14.05.1991 |
Adresa: |
69201, 15309282, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Jiráskova, 957, 12, Jiráskova 957/12, 69201 Mikulov |
|
Ing. Gustav Kalandřík
|
Neaktivní
od 31.03.1993
|
společník |
14.05.1991 |
Adresa: |
62000, 19051859, Brno-město, Brno, Brněnské Ivanovice, Glocova, 257, 14, Glocova 257/14, Brněnské Ivanovice, 62000 Brno |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 31.03.1993
|
společník |
14.05.1991 |
Adresa: |
62500, 19558929, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Klobásova, 24, 87, Klobásova 24/87, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|