Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | ABO spol.s r.o. v likvidaci |
ICO: | 18826784 |
Registrovaná adresa: | 60200, 19169612, Brno-město, Brno, Veveří, Údolní, 387, 6, Údolní 387/6, Veveří, 60200 Brno |
Začleněno na: | 05.06.1991 |
Datum ukončení: | 25.03.2009 |
Předmět podnikání: |
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodejea prodej
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
TOBRO, spol. s r.o. | Neaktivní od 25.03.2009 | 08.11.1993 | |
|
|||
Dipl.ing. Peter Kracik | Neaktivní od 25.03.2009 | 08.11.1993 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Josef Nesvadba | Neaktivní od 25.03.2009 | jednatel | 08.11.1993 |
|
|||
Ing. Josef Nesvadba | Neaktivní od 25.03.2009 | jednatel | 08.11.1993 |
|
|||
TOBRO spol.s r.o. | Neaktivní od 08.11.1993 | společník | 05.06.1991 |
|
|||
Kracik Peter,Dipl.ing. | Neaktivní od 08.11.1993 | stat.org.-společník-zást.řed. | 05.06.1991 |
|
|||
Sázavský Vladimír,Ing. | Neaktivní od 08.11.1993 | stat.org.-ředitel | 05.06.1991 |
|
|||
TOBRO spol.s r.o. | Neaktivní od 08.11.1993 | společník | 05.06.1991 |
|
|||
Kracik Peter,Dipl.ing. | Neaktivní od 08.11.1993 | stat.org.-společník-zást.řed. | 05.06.1991 |
|
|||
Sázavský Vladimír,Ing. | Neaktivní od 08.11.1993 | stat.org.-ředitel | 05.06.1991 |
|
Registrační číslo ABO spol.s r.o. v likvidaci je 18826784.
Registrační adresa ABO spol.s r.o. v likvidaci je 60200, 19169612, Brno-město, Brno, Veveří, Údolní, 387, 6, Údolní 387/6, Veveří, 60200 Brno.
ABO spol.s r.o. v likvidaci byla založena 05.06.1991.