neuveden
|
Neaktivní
od 12.07.2012
|
jednatel |
10.07.1996 |
|
neuveden
|
Neaktivní
od 12.07.2012
|
jednatel |
10.07.1996 |
Adresa: |
., ., Česká republika |
|
JUDr. Jiří Štopl
|
Neaktivní
od 31.08.1995
|
jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
4, Brno, Zborovská, 1 a |
|
JUDr. Jiří Štopl
|
Neaktivní
od 31.08.1995
|
jednatel |
28.02.1994 |
Adresa: |
61600, 19584571, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Zborovská, 938, 1a, Zborovská 938/1a, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
ing. Zdeněk Staník
|
Neaktivní
od 10.07.1996
|
jednatel |
01.12.1992 |
Adresa: |
2802163, Břidličná, Dlouhá, 296 |
|
ing. Zdeněk Staník
|
Neaktivní
od 10.07.1996
|
jednatel |
01.12.1992 |
Adresa: |
79351, 2802163, Bruntál, Břidličná, Břidličná, Dlouhá, 296, Dlouhá 296, 79351 Břidličná |
|
Ing. Zdeněk Staník
|
Neaktivní
od 01.12.1992
|
jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
4, Brno, Dlouhá, 296 |
|
JUDr. Jiří Štopl
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
19601727, Brno, Mozolky, 53 |
|
Ing. Zdeněk Staník
|
Neaktivní
od 01.12.1992
|
jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
296, Brno, Dlouhá, Dlouhá 296, Brno, Česká republika |
|
JUDr. Jiří Štopl
|
Neaktivní
od 28.02.1994
|
jednatel |
23.11.1992 |
Adresa: |
61600, 19601727, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Mozolky, 2430, 53, Mozolky 2430/53, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Judr Jiří Štopl
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
společník |
24.06.1991 |
Adresa: |
60200, Brno, Mozolky, 53 |
|
ing. Zdeněk Staník
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
společník |
24.06.1991 |
Adresa: |
60200, Břidličná, Dlouhá, 296 |
|
Judr Jiří Štopl
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
společník |
24.06.1991 |
Adresa: |
61600, 19601727, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Mozolky, 2430, 53, Mozolky 2430/53, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
ing. Zdeněk Staník
|
Neaktivní
od 23.11.1992
|
společník |
24.06.1991 |
Adresa: |
79351, 2802163, Bruntál, Břidličná, Břidličná, Dlouhá, 296, Dlouhá 296, 79351 Břidličná |
|