JUDr. MILAN GOLAS
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.01.2017 |
Adresa: |
18400, 25757245, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, U Václava, 948, 35 |
|
JUDr. MILAN GOLAS
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.01.2017 |
Adresa: |
18400, 25757245, Praha, Dolní Chabry, U Václava, 948, 35, U Václava 948/35, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
JUDr. MILAN GOLAS
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
Jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
66431, 24930865, Česká, Česká, 174 |
|
JUDr. MILAN GOLAS
|
Neaktivní
od 04.01.2017
|
Jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
66431, 24930865, Brno-venkov, Česká, Česká, 174, č.p. 174, 66431 Česká |
|
JUDr. Milan Golas
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
Jednatel |
08.06.2006 |
Adresa: |
Česká 174, PSČ 664 31 Lelekovice |
|
JUDr. MILAN GOLAS
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
Jednatel |
08.06.2006 |
Adresa: |
66431, 24930865, Brno-venkov, Česká, Česká, 174, č.p. 174, 66431 Česká |
|
ing. Vojtěch Kolek
|
Neaktivní
od 30.11.2012
|
Jednatel |
06.09.2004 |
Adresa: |
15000, Praha 5 - Stodůlky, K zahrádkám, 1023/41 |
|
Ing. Vojtěch Kolek
|
Neaktivní
od 30.11.2012
|
Jednatel |
06.09.2004 |
Adresa: |
15500, 22706861, Praha, Stodůlky, K zahrádkám, 1023, 41, K zahrádkám 1023/41, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Milan Golas
|
Neaktivní
od 08.06.2006
|
Jednatel |
15.12.1997 |
Adresa: |
19121679, Brno-město, Brno, Celní, 4 |
|
Milan Golas
|
Neaktivní
od 08.06.2006
|
Jednatel |
15.12.1997 |
Adresa: |
63900, 19121679, Brno-město, Brno, Štýřice, Celní, 16, 4, Celní 16/4, Štýřice, 63900 Brno |
|
Milan Golas
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
Jednatel |
16.09.1993 |
Adresa: |
19508808, Brno, Kárníkova, 24 |
|
ing. Vojtěch Kolek
|
Neaktivní
od 06.09.2004
|
Jednatel |
16.09.1993 |
Adresa: |
Brno, Chodská 19f |
|
Milan Golas
|
Neaktivní
od 15.12.1997
|
Jednatel |
16.09.1993 |
Adresa: |
62100, 19508808, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kárníkova, 1541, 24, Kárníkova 1541/24, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Vojtěch Kolek
|
Neaktivní
od 06.09.2004
|
Jednatel |
16.09.1993 |
Adresa: |
61200, 19722541, Brno-město, Brno, Královo Pole, Chodská, 2825, 19f, Chodská 2825/19f, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Milan Golas
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
prokurista |
30.07.1991 |
Adresa: |
Brno, Kárnikova, 24 |
|
ing. Vojtěch Kolek
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
ředitel |
30.07.1991 |
Adresa: |
Brno, Chodská 19f |
|
Ondřej Janečko
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
společník |
30.07.1991 |
Adresa: |
Brno, Havelkova, 2 |
|
Jiří Pavlík
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
společník |
30.07.1991 |
Adresa: |
19173032, Brno, Kotlářská, 6 |
|
Milan Golas
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
prokurista |
30.07.1991 |
Adresa: |
62100, 19508808, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kárníkova, 1541, 24, Kárníkova 1541/24, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Vojtěch Kolek
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
ředitel |
30.07.1991 |
Adresa: |
61200, 19722541, Brno-město, Brno, Královo Pole, Chodská, 2825, 19f, Chodská 2825/19f, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ondřej Janečko
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
společník |
30.07.1991 |
Adresa: |
62500, 19217587, Brno-město, Brno, Bohunice, Havelkova, 683, 2, Havelkova 683/2, Bohunice, 62500 Brno |
|
Jiří Pavlík
|
Neaktivní
od 16.09.1993
|
společník |
30.07.1991 |
Adresa: |
60200, 19173032, Brno-město, Brno, Veveří, Kotlářská, 656, 6, Kotlářská 656/6, Veveří, 60200 Brno |
|