JAROSLAV MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
jednatel |
19.03.2016 |
Adresa: |
78373, 73636550, Olomouc, Grygov, Grygov, U Parku, 440 |
|
JAROSLAV MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 24.07.2020
|
jednatel |
19.03.2016 |
Adresa: |
78373, 73636550, Olomouc, Grygov, Grygov, U Parku, 440, U Parku 440, 78373 Grygov |
|
JAROSLAV MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 19.03.2016
|
jednatel |
26.10.2015 |
Adresa: |
78373, 73636550, Grygov, Grygov, 440 |
|
JAROSLAV MATOUŠEK
|
Neaktivní
od 19.03.2016
|
jednatel |
26.10.2015 |
Adresa: |
78373, 73636550, Olomouc, Grygov, Grygov, U Parku, 440, U Parku 440, 78373 Grygov |
|
Jaroslav Matoušek
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
jednatel |
25.08.2000 |
Adresa: |
77900, Olomouc, V Hlinkách č., 19 |
|
Jaroslav Matoušek
|
Neaktivní
od 26.10.2015
|
jednatel |
25.08.2000 |
Adresa: |
77900, 23308591, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, V hlinkách, 806, 19, V hlinkách 806/19, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Jiří Stavěl
|
Neaktivní
od 25.08.2000
|
jednatel |
25.02.1998 |
Adresa: |
Horka nad Moravou, Berkova, č. 15 |
|
Ivana Stavělová
|
Neaktivní
od 25.08.2000
|
jednatel |
25.02.1998 |
Adresa: |
23331046, Olomouc, Holečkova, č. 11 |
|
Jiří Stavěl
|
Neaktivní
od 25.08.2000
|
jednatel |
25.02.1998 |
Adresa: |
78335, 16143256, Olomouc, Horka nad Moravou, Horka nad Moravou, Berkova, 245, 15, Berkova 245/15, 78335 Horka nad Moravou |
|
Ivana Stavělová
|
Neaktivní
od 25.08.2000
|
jednatel |
25.02.1998 |
Adresa: |
77900, 23331046, Olomouc, Olomouc, Povel, Holečkova, 290, 11, Holečkova 290/11, Povel, 77900 Olomouc |
|
Jaroslav Pavlát
|
Neaktivní
od 25.02.1998
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
16355041, Šternberk, Lesní, č. 10 |
|
Jitka Částková
|
Neaktivní
od 25.02.1998
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
16355041, Šternberk, Lesní, č. 10 |
|
Jaroslav Pavlát
|
Neaktivní
od 25.02.1998
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
78501, 16355041, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Lesní, 1719, 10, Lesní 1719/10, 78501 Šternberk |
|
Jitka Částková
|
Neaktivní
od 25.02.1998
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
78501, 16355041, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Lesní, 1719, 10, Lesní 1719/10, 78501 Šternberk |
|
Ulrich Wagner
|
Neaktivní
od 17.03.1995
|
Společník |
23.04.1991 |
Adresa: |
8000 Mnichov 90,SRN, Falken Strasse 40 |
|
Jaroslav Pavlát
|
Neaktivní
od 17.03.1995
|
Společník |
23.04.1991 |
Adresa: |
16355041, Šternberk, Lesní, č.10 |
|
Jitka Částková
|
Neaktivní
od 17.03.1995
|
Společník |
23.04.1991 |
Adresa: |
16355041, Šternberk, Lesní, č.10 |
|
Ulrich Wagner
|
Neaktivní
od 17.03.1995
|
Společník |
23.04.1991 |
Adresa: |
8000 Mnichov 90,SRN, Falken Strasse 40, Falken Strasse 40, 8000 Mnichov 90,SRN, Česká republika |
|
Jaroslav Pavlát
|
Neaktivní
od 17.03.1995
|
Společník |
23.04.1991 |
Adresa: |
78501, 16355041, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Lesní, 1719, 10, Lesní 1719/10, 78501 Šternberk |
|
Jitka Částková
|
Neaktivní
od 17.03.1995
|
Společník |
23.04.1991 |
Adresa: |
78501, 16355041, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Lesní, 1719, 10, Lesní 1719/10, 78501 Šternberk |
|