Jaroslav Coufal
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
jednatel |
10.11.1997 |
Adresa: |
19082827, Brno, Křivánkovo náměstí, 15 |
|
Jaroslav Coufal
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
jednatel |
10.11.1997 |
Adresa: |
64100, 19082827, Brno-město, Brno, Žebětín, Křivánkovo náměstí, 165, 15, Křivánkovo náměstí 165/15, Žebětín, 64100 Brno |
|
Ing. Jiří Janoštík
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
jednatel |
24.07.1997 |
Adresa: |
33153, 1, Hvozd u Plas, čp. 70 |
|
Ing. Jiří Janoštík
|
Neaktivní
od 10.11.1997
|
jednatel |
24.07.1997 |
Adresa: |
33101, 606120, Plzeň-sever, Hvozd, Hvozd, 70, č.p. 70, 33101 Hvozd |
|
Martina Janoštíková
|
Neaktivní
od 18.08.1995
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
3, Uherské Hradiště, J. Žižky, 933 |
|
Ing. Jiří Janoštík
|
Neaktivní
od 24.07.1997
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
8385891, Nový Jičín, Bezručova, 9 |
|
Martina Janoštíková
|
Neaktivní
od 18.08.1995
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
68606, 18963161, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Jana Žižky, 933, Jana Žižky 933, 68606 Uherské Hradiště |
|
Ing. Jiří Janoštík
|
Neaktivní
od 24.07.1997
|
jednatel |
17.01.1994 |
Adresa: |
9, Nový Jičín, Bezručova, Bezručova 9, Nový Jičín, Česká republika |
|
Jiří Janoštík
|
Neaktivní
od 17.01.1994
|
Společník |
13.05.1991 |
Adresa: |
8385891, Nový Jičín, Bezručova, č.9 |
|
Martina Janoštíková
|
Neaktivní
od 17.01.1994
|
Společník |
13.05.1991 |
Adresa: |
3, Uherské Hradiště, J.Žižky, č.933 |
|
Jiří Janoštík
|
Neaktivní
od 17.01.1994
|
Společník |
13.05.1991 |
Adresa: |
č.9, Nový Jičín, Bezručova, Bezručova č.9, Nový Jičín, Česká republika |
|
Martina Janoštíková
|
Neaktivní
od 17.01.1994
|
Společník |
13.05.1991 |
Adresa: |
68606, 18963161, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Jana Žižky, 933, Jana Žižky 933, 68606 Uherské Hradiště |
|