Juraj Ovčík
|
Neaktivní
od 04.12.2006
|
jednatel |
26.06.2003 |
Adresa: |
11109181, Lobodice, 67 |
|
Juraj Ovčík
|
Neaktivní
od 04.12.2006
|
jednatel |
26.06.2003 |
Adresa: |
75101, 11109181, Přerov, Lobodice, Lobodice, 67, č.p. 67, 75101 Lobodice |
|
Karel Čech
|
Neaktivní
od 26.06.2003
|
jednatel |
23.03.1994 |
Adresa: |
3, Tovačov, Švermova, 207 |
|
Marian Hlavačka
|
Neaktivní
od 04.12.2006
|
jednatel |
23.03.1994 |
Adresa: |
75101, 11108886, Lobodice, 34 |
|
Karel Čech
|
Neaktivní
od 26.06.2003
|
jednatel |
23.03.1994 |
Adresa: |
207, Tovačov, Švermova, Švermova 207, Tovačov, Česká republika |
|
Marian Hlavačka
|
Neaktivní
od 04.12.2006
|
jednatel |
23.03.1994 |
Adresa: |
75101, 11108886, Přerov, Lobodice, Lobodice, 34, č.p. 34, 75101 Lobodice |
|
Karel Čech
|
Neaktivní
od 23.03.1994
|
společník |
10.06.1991 |
Adresa: |
3, Tovačov, Švermova, 207 |
|
Marian Hlavačka, ženatý
|
Neaktivní
od 23.03.1994
|
společník |
10.06.1991 |
Adresa: |
11108886, Lobodice, 34 |
|
Miroslav Hlavačka
|
Neaktivní
od 23.03.1994
|
společník |
10.06.1991 |
Adresa: |
100, Troubky n.B. 657 |
|
Karel Čech
|
Neaktivní
od 23.03.1994
|
společník |
10.06.1991 |
Adresa: |
207, Tovačov, Švermova, Švermova 207, Tovačov, Česká republika |
|
Marian Hlavačka, ženatý
|
Neaktivní
od 23.03.1994
|
společník |
10.06.1991 |
Adresa: |
75101, 11108886, Přerov, Lobodice, Lobodice, 34, č.p. 34, 75101 Lobodice |
|
Miroslav Hlavačka
|
Neaktivní
od 23.03.1994
|
společník |
10.06.1991 |
Adresa: |
Troubky n.B. 657, Troubky n.B. 657, Česká republika |
|