Ing. IRENA METZOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
74601, 24376442, Opava, Předměstí, Hobzíkova, 2095, 24 |
|
Ing. Irena Metzová
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.12.2014 |
Adresa: |
74601, 24376442, Opava, Opava, Předměstí, Hobzíkova, 2095, 24, Hobzíkova 2095/24, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Jaroslav Florian
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
jednatel |
21.01.2008 |
Adresa: |
74601, 4519892, Opava, Předměstí, Nerudova, 1883/32 |
|
Ing. Irena Metzová
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
jednatel |
21.01.2008 |
Adresa: |
74601, 24376442, Opava, Předměstí, Hobzíkova, 2095/24 |
|
Ing. Jaroslav Florian
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
jednatel |
21.01.2008 |
Adresa: |
74601, 4519892, Opava, Opava, Předměstí, Nerudova, 1883, 32, Nerudova 1883/32, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Irena Metzová
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
jednatel |
21.01.2008 |
Adresa: |
74601, 24376442, Opava, Opava, Předměstí, Hobzíkova, 2095, 24, Hobzíkova 2095/24, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Jaroslav Florian
|
Neaktivní
od 21.01.2008
|
jednatel |
07.03.1994 |
Adresa: |
4519892, Opava, Opava, Nerudova, 32 |
|
Ing. Jaroslav Florian
|
Neaktivní
od 21.01.2008
|
jednatel |
07.03.1994 |
Adresa: |
74601, 4519892, Opava, Opava, Předměstí, Nerudova, 1883, 32, Nerudova 1883/32, Předměstí, 74601 Opava |
|
Ing. Jaroslav Florián
|
Neaktivní
od 07.03.1994
|
jednatel |
06.08.1991 |
Adresa: |
3, Opava, Opava, E.Beneše, 10 |
|
Ing. Jaroslav Florián
|
Neaktivní
od 07.03.1994
|
jednatel |
06.08.1991 |
Adresa: |
74705, 4486765, Opava, Opava, Kateřinky, Edvarda Beneše, 1015, 10, Edvarda Beneše 1015/10, Kateřinky, 74705 Opava |
|