Bc. HANA HOŠTOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
03.08.2022 |
Adresa: |
35709, 73891452, Sokolov, Josefov, Josefov, 71 |
|
Bc. HANA HOŠTOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
03.08.2022 |
Adresa: |
35709, 73891452, Sokolov, Josefov, Josefov, 71, č.p. 71, 35709 Josefov |
|
STANISLAV ZUPKO
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
Předseda |
20.10.2020 |
Adresa: |
36301, 12041131, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Májová, 1157 |
|
STANISLAV ZUPKO
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
Předseda |
20.10.2020 |
Adresa: |
36301, 12041131, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Májová, 1157, Májová 1157, 36301 Ostrov |
|
ZUZANA HEJHALOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2020
|
Předseda |
19.04.2017 |
Adresa: |
36301, 12038725, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Štúrova, 915 |
|
ZUZANA HEJHALOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2020
|
Předseda |
19.04.2017 |
Adresa: |
36301, 12038725, Karlovy Vary, Ostrov, Ostrov, Štúrova, 915, Štúrova 915, 36301 Ostrov |
|
MAREK SEDLMAJER
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
Předseda |
04.01.2016 |
Adresa: |
40331, 73128899, Ústí nad Labem, Neštěmice, Mlýnská, 454 |
|
MAREK SEDLMAJER
|
Neaktivní
od 19.04.2017
|
Předseda |
04.01.2016 |
Adresa: |
40331, 73128899, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Neštěmice, Mlýnská, 454, Mlýnská 454, Neštěmice, 40331 Ústí nad Labem |
|