Bc ĽUBOMÍRA BOCKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
22.11.2023 |
Adresa: |
73959, 41180518, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 276, č.p. 276, 73959 Střítež |
|
ELIŠKA KODAJOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.05.2023 |
Adresa: |
73959, 79101488, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 305, č.p. 305, 73959 Střítež |
|
Mgr. PETRA LYSKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
11.11.2022 |
Adresa: |
73701, 5775361, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, U Mlékárny, 1368, 2 |
|
Mgr. PETRA LYSKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
11.11.2022 |
Adresa: |
73701, 5775361, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, U Mlékárny, 1368, 2, U Mlékárny 1368/2, 73701 Český Těšín |
|
ELIŠKA MACOSZKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
30.12.2021 |
Adresa: |
73959, 79101488, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 305 |
|
DAVID SWACZYNA
|
Aktivní
|
Pokladník |
30.12.2021 |
Adresa: |
73959, 15373266, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 252 |
|
DAVID SWACZYNA
|
Aktivní
|
Pokladník |
30.12.2021 |
Adresa: |
73959, 15373266, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 252, č.p. 252, 73959 Střítež |
|
JAN FILIPCZYK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
14.12.2018 |
Adresa: |
73959, 27868427, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 273 |
|
ELIŠKA MACOSZKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.05.2023
|
Předseda výboru |
30.12.2021 |
Adresa: |
73959, 79101488, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 305, č.p. 305, 73959 Střítež |
|
JANA ZAWADZKÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2021
|
Pokladník |
30.07.2021 |
Adresa: |
73953, 81971761, Frýdek-Místek, Třanovice, Třanovice, 369 |
|
JANA ZAWADZKÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2021
|
Pokladník |
30.07.2021 |
Adresa: |
73953, 81971761, Frýdek-Místek, Třanovice, Třanovice, 369, č.p. 369, 73953 Třanovice |
|
IGOR PFEIFER
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
Místopředseda výboru |
14.12.2018 |
Adresa: |
73959, 42180724, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 284 |
|
JANA ZAWADZKÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
Pokladník |
14.12.2018 |
Adresa: |
73701, 5775167, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Frýdecká, 1348, 60 |
|
MICHAELA PORVISOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2021
|
Předseda výboru |
14.12.2018 |
Adresa: |
73959, 41629779, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 282 |
|
JANA ZAWADZKÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2021
|
Pokladník |
14.12.2018 |
Adresa: |
73701, 5775167, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Frýdecká, 1348, 60, Frýdecká 1348/60, 73701 Český Těšín |
|
MICHAELA PORVISOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2021
|
Předseda výboru |
14.12.2018 |
Adresa: |
73959, 41629779, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 282, č.p. 282, 73959 Střítež |
|
IGOR PFEIFER
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
Místopředseda výboru |
14.12.2018 |
Adresa: |
73959, 42180724, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 284, č.p. 284, 73959 Střítež |
|
JAN FILIPCZYK
|
Neaktivní
od 22.11.2023
|
Místopředseda výboru |
14.12.2018 |
Adresa: |
73959, 27868427, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 273, č.p. 273, 73959 Střítež |
|
JANA PYSZKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
Místopředseda výboru |
10.08.2018 |
Adresa: |
73959, 15373100, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 236 |
|
JANA PYSZKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
Místopředseda výboru |
10.08.2018 |
Adresa: |
73959, 15373100, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 236, č.p. 236, 73959 Střítež |
|
JANA PYSZKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
Místopředseda výboru |
05.08.2018 |
Adresa: |
73959, 15372430, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 169 |
|
JANA PYSZKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
Místopředseda výboru |
05.08.2018 |
Adresa: |
73959, 15372430, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 169, č.p. 169, 73959 Střítež |
|
JANA BRÁZDOVÁ PYSZKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2018
|
Místopředseda výboru |
12.10.2016 |
Adresa: |
73959, 15372430, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 169 |
|
JIŘÍ KAJZAR
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
Předseda výboru |
12.10.2016 |
Adresa: |
73959, 41179587, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 278 |
|
RADIM KLOSKO
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
Místopředseda výboru |
12.10.2016 |
Adresa: |
73959, 15371522, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 78 |
|
JANA ZAWADZKÁ
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
Pokladník |
12.10.2016 |
Adresa: |
73701, 5775167, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Frýdecká, 1348, 60 |
|
JANA BRÁZDOVÁ PYSZKOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2018
|
Místopředseda výboru |
12.10.2016 |
Adresa: |
73959, 15372430, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 169, č.p. 169, 73959 Střítež |
|
JANA ZAWADZKÁ
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
Pokladník |
12.10.2016 |
Adresa: |
73701, 5775167, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, Frýdecká, 1348, 60, Frýdecká 1348/60, 73701 Český Těšín |
|
JIŘÍ KAJZAR
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
Předseda výboru |
12.10.2016 |
Adresa: |
73959, 41179587, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 278, č.p. 278, 73959 Střítež |
|
RADIM KLOSKO
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
Místopředseda výboru |
12.10.2016 |
Adresa: |
73959, 15371522, Frýdek-Místek, Střítež, Střítež, 78, č.p. 78, 73959 Střítež |
|