PAVEL BARNA
|
Aktivní
|
předseda |
10.05.2019 |
Adresa: |
43001, 2630591, Chomutov, Nezabylice, Nezabylice, 53 |
|
Bc. JOSEF ZEMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
10.05.2019 |
Adresa: |
43001, 2630591, Chomutov, Nezabylice, Nezabylice, 53 |
|
JAROSLAV SEDLÁK
|
Aktivní
|
pokladník |
10.05.2019 |
Adresa: |
43003, 23522526, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Jiráskova, 4189 |
|
FRANTIŠEK KOTRBA
|
Aktivní
|
člen |
10.05.2019 |
Adresa: |
43201, 18470271, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Červeného kříže, 919 |
|
PAVEL BARNA
|
Aktivní
|
předseda |
10.05.2019 |
Adresa: |
43001, 2630591, Chomutov, Nezabylice, Nezabylice, 53, č.p. 53, 43001 Nezabylice |
|
Bc. JOSEF ZEMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
10.05.2019 |
Adresa: |
43001, 2630591, Chomutov, Nezabylice, Nezabylice, 53, č.p. 53, 43001 Nezabylice |
|
JAROSLAV SEDLÁK
|
Aktivní
|
pokladník |
10.05.2019 |
Adresa: |
43003, 23522526, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Jiráskova, 4189, Jiráskova 4189, 43003 Chomutov |
|
FRANTIŠEK KOTRBA
|
Aktivní
|
člen |
10.05.2019 |
Adresa: |
43201, 18470271, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Červeného kříže, 919, Červeného kříže 919, 43201 Kadaň |
|
EVA LUKEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
43003, 23528851, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Matěje Kopeckého, 4825 |
|
FRANTIŠEK ZEMAN
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
předseda |
14.06.2017 |
Adresa: |
43001, 2630591, Chomutov, Nezabylice, Nezabylice, 53 |
|
FRANTIŠEK KOTRBA
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
člen |
14.06.2017 |
Adresa: |
43201, 18470271, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Červeného kříže, 919 |
|
EVA LUKEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
43003, 23528851, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Matěje Kopeckého, 4825, Matěje Kopeckého 4825, 43003 Chomutov |
|
FRANTIŠEK KOTRBA
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
člen |
14.06.2017 |
Adresa: |
43201, 18470271, Chomutov, Kadaň, Kadaň, Červeného kříže, 919, Červeného kříže 919, 43201 Kadaň |
|
FRANTIŠEK ZEMAN
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
předseda |
14.06.2017 |
Adresa: |
43001, 2630591, Chomutov, Nezabylice, Nezabylice, 53, č.p. 53, 43001 Nezabylice |
|
JIŘÍ STUPKA
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
předseda |
10.03.2017 |
Adresa: |
43001, 23523247, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Palackého, 4261 |
|
FRANTIŠEK ZEMAN
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
10.03.2017 |
Adresa: |
43001, 2630591, Chomutov, Nezabylice, Nezabylice, 53 |
|
EVA LUKEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
člen |
10.03.2017 |
Adresa: |
43003, 23528851, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Matěje Kopeckého, 4825 |
|
JAROSLAV SEDLÁK
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
člen |
10.03.2017 |
Adresa: |
43003, 23522526, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Jiráskova, 4189 |
|
JIŘÍ ŠULC
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
člen |
10.03.2017 |
Adresa: |
43001, 23518731, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Spořická, 3809, 10 |
|
JIŘÍ STUPKA
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
předseda |
10.03.2017 |
Adresa: |
43001, 23523247, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Palackého, 4261, Palackého 4261, 43001 Chomutov |
|
FRANTIŠEK ZEMAN
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
10.03.2017 |
Adresa: |
43001, 2630591, Chomutov, Nezabylice, Nezabylice, 53, č.p. 53, 43001 Nezabylice |
|
EVA LUKEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
člen |
10.03.2017 |
Adresa: |
43003, 23528851, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Matěje Kopeckého, 4825, Matěje Kopeckého 4825, 43003 Chomutov |
|
JAROSLAV SEDLÁK
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
člen |
10.03.2017 |
Adresa: |
43003, 23522526, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Jiráskova, 4189, Jiráskova 4189, 43003 Chomutov |
|
JIŘÍ ŠULC
|
Neaktivní
od 10.05.2019
|
člen |
10.03.2017 |
Adresa: |
43001, 23518731, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Spořická, 3809, 10, Spořická 3809/10, 43001 Chomutov |
|