OTAKAR DOLEŽAL
|
Aktivní
|
předseda spolku |
07.01.2022 |
Adresa: |
53824, 5260710, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 123 |
|
JIŘÍ KUDYN
|
Aktivní
|
hospodář |
07.01.2022 |
Adresa: |
53824, 5259592, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 11 |
|
TOMÁŠ MELČ
|
Aktivní
|
pokladník |
07.01.2022 |
Adresa: |
53824, 5260370, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 89 |
|
TOMÁŠ JEDLIČKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.01.2022 |
Adresa: |
53824, 5259550, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 7 |
|
MIROSLAV ROZTOČIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.01.2022 |
Adresa: |
53824, 5259941, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 46 |
|
OTAKAR DOLEŽAL
|
Aktivní
|
předseda spolku |
07.01.2022 |
Adresa: |
53824, 5260710, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 123, č.p. 123, 53824 Svídnice |
|
JIŘÍ KUDYN
|
Aktivní
|
hospodář |
07.01.2022 |
Adresa: |
53824, 5259592, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 11, č.p. 11, 53824 Svídnice |
|
TOMÁŠ MELČ
|
Aktivní
|
pokladník |
07.01.2022 |
Adresa: |
53824, 5260370, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 89, č.p. 89, 53824 Svídnice |
|
TOMÁŠ JEDLIČKA
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.01.2022 |
Adresa: |
53824, 5259550, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 7, č.p. 7, 53824 Svídnice |
|
MIROSLAV ROZTOČIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.01.2022 |
Adresa: |
53824, 5259941, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 46, č.p. 46, 53824 Svídnice |
|
TOMÁŠ JEDLIČKA
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
člen výboru |
06.02.2019 |
Adresa: |
53824, 5259550, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 7 |
|
MIROSLAV ROZTOČIL
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
člen výboru |
06.02.2019 |
Adresa: |
53824, 5259941, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 46 |
|
TOMÁŠ JEDLIČKA
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
člen výboru |
06.02.2019 |
Adresa: |
53824, 5259550, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 7, č.p. 7, 53824 Svídnice |
|
MIROSLAV ROZTOČIL
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
člen výboru |
06.02.2019 |
Adresa: |
53824, 5259941, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 46, č.p. 46, 53824 Svídnice |
|
MICHAL VOŠVRDA
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
člen výboru |
30.03.2017 |
Adresa: |
53803, 28385420, Chrudim, Morašice, Janovice, 57 |
|
JIŘÍ KUDYN
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
hospodář |
30.03.2017 |
Adresa: |
53824, 5259592, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 11 |
|
Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
předseda výboru |
30.03.2017 |
Adresa: |
53824, 5260531, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 105 |
|
MICHAL VOŠVRDA
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
člen výboru |
30.03.2017 |
Adresa: |
53803, 28385420, Chrudim, Morašice, Janovice, 57, Janovice 57, 53803 Morašice |
|
JIŘÍ KUDYN
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
hospodář |
30.03.2017 |
Adresa: |
53824, 5259592, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 11, č.p. 11, 53824 Svídnice |
|
Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
předseda výboru |
30.03.2017 |
Adresa: |
53824, 5260531, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 105, č.p. 105, 53824 Svídnice |
|
MICHAL VOŠVRDA
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
předseda |
13.07.2016 |
Adresa: |
53803, 28385420, Chrudim, Morašice, Janovice, 57 |
|
MICHAL VOŠVRDA
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
předseda |
13.07.2016 |
Adresa: |
53803, 28385420, Chrudim, Morašice, Janovice, 57, Janovice 57, 53803 Morašice |
|
MICHAL VOŠVRDA
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
předseda |
05.01.2016 |
Adresa: |
53824, 27879071, Svídnice, Svídnice, 137 |
|
JIŘÍ KUDYN
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
člen výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
53824, 5259592, Svídnice, Svídnice, 11 |
|
Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
člen výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
53824, 5260531, Svídnice, Svídnice, 105 |
|
ZDENĚK NOVÁK
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
člen výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
53824, 5260311, Svídnice, Svídnice, 83 |
|
TOMÁŠ MELČ
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
člen výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
53824, 5260370, Svídnice, Svídnice, 89 |
|
MICHAL VOŠVRDA
|
Neaktivní
od 13.07.2016
|
předseda |
05.01.2016 |
Adresa: |
53824, 27879071, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 137, č.p. 137, 53824 Svídnice |
|
JIŘÍ KUDYN
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
člen výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
53824, 5259592, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 11, č.p. 11, 53824 Svídnice |
|
Ing. MIROSLAV SVOBODA
|
Neaktivní
od 30.03.2017
|
člen výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
53824, 5260531, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 105, č.p. 105, 53824 Svídnice |
|
ZDENĚK NOVÁK
|
Neaktivní
od 06.02.2019
|
člen výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
53824, 5260311, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 83, č.p. 83, 53824 Svídnice |
|
TOMÁŠ MELČ
|
Neaktivní
od 07.01.2022
|
člen výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
53824, 5260370, Chrudim, Svídnice, Svídnice, 89, č.p. 89, 53824 Svídnice |
|