JIŘÍ LUKŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.04.2024 |
Adresa: |
33701, 20780958, Rokycany, Rokycany, Střed, Masarykovo náměstí, 1, Masarykovo náměstí 1, Střed, 33701 Rokycany |
|
Bc. JINDŘICH ZOUL
|
Aktivní
|
předseda |
03.10.2023 |
Adresa: |
10600, 22687416, Praha, Záběhlice, Bramboříková, 2994, 4, Bramboříková 2994/4, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. MILAN NACHTIGAL
|
Aktivní
|
Hospodář |
11.08.2023 |
Adresa: |
27711, 75242940, Mělník, Neratovice, Neratovice, Sv. Čecha, 1516, Sv. Čecha 1516, 27711 Neratovice |
|
Bc. JINDŘICH ZOUL
|
Aktivní
|
předseda |
06.01.2023 |
Adresa: |
16000, 22181733, Praha, Bubeneč, V. P. Čkalova, 734, 13 |
|
Ing. MILAN NACHTIGAL
|
Aktivní
|
člen statutárního orgánu |
11.08.2021 |
Adresa: |
27711, 75242940, Mělník, Neratovice, Neratovice, Sv. Čecha, 1516 |
|
Ing. MIROSLAV NETREFA
|
Aktivní
|
1. jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
16500, 22225731, Praha, Lysolaje, Hřebenová, 219, 11 |
|
Bc. JINDŘICH ZOUL
|
Neaktivní
od 03.10.2023
|
předseda |
06.01.2023 |
Adresa: |
16000, 22181733, Praha, Bubeneč, V. P. Čkalova, 734, 13, V. P. Čkalova 734/13, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. JAN JIROUŠEK
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
předseda statutárního orgánu |
11.08.2021 |
Adresa: |
11800, 21692602, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Gogolova, 226, 4 |
|
Ing. JAN JIROUŠEK
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
předseda statutárního orgánu |
11.08.2021 |
Adresa: |
11800, 21692602, Praha, Hradčany, Gogolova, 226, 4, Gogolova 226/4, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Ing. MILAN NACHTIGAL
|
Neaktivní
od 11.08.2023
|
člen statutárního orgánu |
11.08.2021 |
Adresa: |
27711, 75242940, Mělník, Neratovice, Neratovice, Sv. Čecha, 1516, Sv. Čecha 1516, 27711 Neratovice |
|
Ing. OLDŘICH LUKŠ
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
Předseda |
09.02.2016 |
Adresa: |
27711, 6250866, Neratovice, Neratovice, Na Výsluní, 1304 |
|
JAROSLAV KLEPAL
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
hospodář |
09.02.2016 |
Adresa: |
16300, 22249915, Praha, Řepy, Laudova, 1002, 25 |
|
Ing. OLDŘICH LUKŠ
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
Předseda |
09.02.2016 |
Adresa: |
27711, 6250866, Mělník, Neratovice, Neratovice, Na Výsluní, 1304, Na Výsluní 1304, 27711 Neratovice |
|
JAROSLAV KLEPAL
|
Neaktivní
od 11.08.2021
|
hospodář |
09.02.2016 |
Adresa: |
16300, 22249915, Praha, Řepy, Laudova, 1002, 25, Laudova 1002/25, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. Miroslav Netrefa
|
Neaktivní
od 28.07.2023
|
1. jednatel |
09.02.2016 |
Adresa: |
16500, 22225731, Praha, Lysolaje, Hřebenová, 219, 11, Hřebenová 219/11, Lysolaje, 16500 Praha 6 |
|