KRISTÝNA TOTOVÁ
|
Aktivní
|
Hospodář |
20.12.2023 |
Adresa: |
77900, 23327634, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Dr. Milady Horákové, 1080, 23, Dr. Milady Horákové 1080/23, 77900 Olomouc |
|
LINDA HORČIČKOVÁ
|
Aktivní
|
hospodář |
04.09.2020 |
Adresa: |
19000, 22505768, Hlavní město Praha, Praha, Prosek, Nad Krocínkou, 424, 3 |
|
MDDr. TOMÁŠ BRÁZDA
|
Aktivní
|
předseda |
04.09.2020 |
Adresa: |
77900, 23262702, Olomouc, Olomouc, Lazce, Na Letné, 123, 23 |
|
MDDr. TOMÁŠ BRÁZDA
|
Aktivní
|
předseda |
04.09.2020 |
Adresa: |
77900, 23262702, Olomouc, Olomouc, Lazce, Na Letné, 123, 23, Na Letné 123/23, Lazce, 77900 Olomouc |
|
MICHAL MUZIKANT
|
Aktivní
|
místopředseda |
12.07.2017 |
Adresa: |
78501, 16114680, Olomouc, Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka, 96 |
|
MICHAL MUZIKANT
|
Aktivní
|
místopředseda |
12.07.2017 |
Adresa: |
78501, 16114680, Olomouc, Domašov u Šternberka, Domašov u Šternberka, 96, č.p. 96, 78501 Domašov u Šternberka |
|
KRISTÝNA TOTOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
Hospodář |
31.10.2023 |
Adresa: |
77900, 23317396, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Zikova, 611, 22, Zikova 611/22, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
LINDA HORČIČKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2023
|
hospodář |
04.09.2020 |
Adresa: |
19000, 22505768, Praha, Prosek, Nad Krocínkou, 424, 3, Nad Krocínkou 424/3, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
MDDr. TOMÁŠ BRÁZDA
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
Hospodář |
26.09.2018 |
Adresa: |
77900, 23262702, Olomouc, Olomouc, Lazce, Na Letné, 123, 23 |
|
MDDr. TOMÁŠ BRÁZDA
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
Hospodář |
26.09.2018 |
Adresa: |
77900, 23262702, Olomouc, Olomouc, Lazce, Na Letné, 123, 23, Na Letné 123/23, Lazce, 77900 Olomouc |
|
MDDr. TOMÁŠ BRÁZDA
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
Hospodář |
22.09.2018 |
Adresa: |
77900, Olomouc, Olomouc, Lazce, Na Letné, 123, 23 |
|
PETR FIGURA
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
člen výboru |
22.09.2018 |
Adresa: |
79401, 14056615, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Albrechtická, 533, 158 |
|
JAN FRGÁL
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
Předseda |
22.09.2018 |
Adresa: |
75102, 11174340, Přerov, Troubky, Troubky, Dědina, 43, 57 |
|
MDDr. TOMÁŠ BRÁZDA
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
Hospodář |
22.09.2018 |
Adresa: |
77900, 23262702, Olomouc, Olomouc, Lazce, Na Letné, 123, 23, Na Letné 123/23, Lazce, 77900 Olomouc |
|
JAN FRGÁL
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
Předseda |
22.09.2018 |
Adresa: |
75102, 11174340, Přerov, Troubky, Troubky, Dědina, 43, 57, Dědina 43/57, 75102 Troubky |
|
PETR FIGURA
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
člen výboru |
22.09.2018 |
Adresa: |
79401, 14056615, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Albrechtická, 533, 158, Albrechtická 533/158, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
|
VOJTĚCH HAVLE
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
Hospodář |
29.08.2018 |
Adresa: |
70200, 3193934, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní, 2397, 88 |
|
VOJTĚCH HAVLE
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
Hospodář |
29.08.2018 |
Adresa: |
70200, 3193934, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Nádražní, 2397, 88, Nádražní 2397/88, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. MIROSLAV TONKOVIČ
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
člen výboru |
03.01.2018 |
Adresa: |
75612, 17085225, Vsetín, Lačnov, Lačnov, 145 |
|
Ing. MIROSLAV TONKOVIČ
|
Neaktivní
od 04.09.2020
|
člen výboru |
03.01.2018 |
Adresa: |
75612, 17085225, Vsetín, Lačnov, Lačnov, 145, č.p. 145, 75612 Lačnov |
|
MICHAL MUZIKANT
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
místopředseda |
19.05.2017 |
Adresa: |
77900, 23317124, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Skupova, 578, 23 |
|
JAN ŠOLC
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
člen výboru |
19.05.2017 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 583 |
|
VOJTĚCH HAVLE
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
Hospodář |
19.05.2017 |
Adresa: |
54404, 23080507, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Žireč, 48 |
|
MDDr. TOMÁŠ BRÁZDA
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
Předseda |
19.05.2017 |
Adresa: |
77900, 23262702, Olomouc, Olomouc, Lazce, Na Letné, 123, 23 |
|
JAN FRGÁL
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
člen výboru |
19.05.2017 |
Adresa: |
75102, 11174340, Přerov, Troubky, Troubky, Dědina, 43, 57 |
|
MICHAL MUZIKANT
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
místopředseda |
19.05.2017 |
Adresa: |
77900, 23317124, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Skupova, 578, 23, Skupova 578/23, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
JAN ŠOLC
|
Neaktivní
od 03.01.2018
|
člen výboru |
19.05.2017 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 583, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc |
|
VOJTĚCH HAVLE
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
Hospodář |
19.05.2017 |
Adresa: |
54404, 23080507, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Žireč, 48, Žireč 48, 54404 Dvůr Králové nad Labem |
|
JAN FRGÁL
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
člen výboru |
19.05.2017 |
Adresa: |
75102, 11174340, Přerov, Troubky, Troubky, Dědina, 43, 57, Dědina 43/57, 75102 Troubky |
|
MDDr. TOMÁŠ BRÁZDA
|
Neaktivní
od 22.09.2018
|
Předseda |
19.05.2017 |
Adresa: |
77900, 23262702, Olomouc, Olomouc, Lazce, Na Letné, 123, 23, Na Letné 123/23, Lazce, 77900 Olomouc |
|