MICHAL BORKOVEC
|
Aktivní
|
Předseda |
07.05.2024 |
Adresa: |
54941, 78763797, Náchod, Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Bratří Čapků, 436, Bratří Čapků 436, Lhota za Červeným Kostelcem, 54941 Červený Kostelec |
|
Ing. et Bc. VRATISLAV JIRMAN
|
Aktivní
|
Místopředseda a jednatel |
07.05.2024 |
Adresa: |
54701, 7416938, Náchod, Náchod, Jizbice, 38, Jizbice 38, 54701 Náchod |
|
PAVLÍNA BORKOVCOVÁ
|
Aktivní
|
Výcvikář |
07.05.2024 |
Adresa: |
54941, 78763797, Náchod, Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Bratří Čapků, 436, Bratří Čapků 436, Lhota za Červeným Kostelcem, 54941 Červený Kostelec |
|
VLASTA REMEŠOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladní |
07.05.2024 |
Adresa: |
54701, 7430124, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Pod Rozkoší, 58, Pod Rozkoší 58, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|
MICHAL BARNET
|
Aktivní
|
Hospodář |
07.05.2024 |
Adresa: |
54701, 7444591, Náchod, Náchod, Náchod, Purkyňova, 496, Purkyňova 496, 54701 Náchod |
|
MICHAL BORKOVEC
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
15.08.2019 |
Adresa: |
54941, 78763797, Náchod, Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Bratří Čapků, 436 |
|
Ing. et Bc. VRATISLAV JIRMAN
|
Aktivní
|
Jednatel výboru |
15.08.2019 |
Adresa: |
54701, 7416938, Náchod, Náchod, Jizbice, 38 |
|
PAVLÍNA BORKOVCOVÁ
|
Aktivní
|
Výcvikář |
15.08.2019 |
Adresa: |
54941, 78763797, Náchod, Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Bratří Čapků, 436 |
|
MICHAL BARNET
|
Aktivní
|
Hospodář |
15.08.2019 |
Adresa: |
54701, 7444591, Náchod, Náchod, Náchod, Purkyňova, 496 |
|
VLASTA REMEŠOVÁ
|
Aktivní
|
Pokladní |
15.08.2019 |
Adresa: |
54701, 7430124, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Pod Rozkoší, 58 |
|
MICHAL BORKOVEC
|
Neaktivní
od 07.05.2024
|
Předseda výboru |
15.08.2019 |
Adresa: |
54941, 78763797, Náchod, Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Bratří Čapků, 436, Bratří Čapků 436, Lhota za Červeným Kostelcem, 54941 Červený Kostelec |
|
Ing. et Bc. VRATISLAV JIRMAN
|
Neaktivní
od 07.05.2024
|
Jednatel výboru |
15.08.2019 |
Adresa: |
54701, 7416938, Náchod, Náchod, Jizbice, 38, Jizbice 38, 54701 Náchod |
|
PAVLÍNA BORKOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2024
|
Výcvikář |
15.08.2019 |
Adresa: |
54941, 78763797, Náchod, Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Bratří Čapků, 436, Bratří Čapků 436, Lhota za Červeným Kostelcem, 54941 Červený Kostelec |
|
MICHAL BARNET
|
Neaktivní
od 07.05.2024
|
Hospodář |
15.08.2019 |
Adresa: |
54701, 7444591, Náchod, Náchod, Náchod, Purkyňova, 496, Purkyňova 496, 54701 Náchod |
|
VLASTA REMEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 07.05.2024
|
Pokladní |
15.08.2019 |
Adresa: |
54701, 7430124, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Pod Rozkoší, 58, Pod Rozkoší 58, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|
MICHAL BORKOVEC
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
předseda výboru |
14.12.2018 |
Adresa: |
54941, 78763797, Náchod, Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Bratří Čapků, 436 |
|
MICHAL BORKOVEC
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
předseda výboru |
14.12.2018 |
Adresa: |
54941, 78763797, Náchod, Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, Bratří Čapků, 436, Bratří Čapků 436, Lhota za Červeným Kostelcem, 54941 Červený Kostelec |
|
MICHAL BORKOVEC
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
předseda výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
54941, 9675621, Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, 65 |
|
PAVLÍNA BORKOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
54941, 9675621, Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, 65 |
|
VRATISLAV JIRMAN
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
54701, 7416938, Náchod, Jizbice, 38 |
|
MICHAL BARNET
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
54701, 7444591, Náchod, Náchod, Purkyňova, 496 |
|
VLASTA REMEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
54701, 7430124, Náchod, Staré Město nad Metují, Pod Rozkoší, 58 |
|
MICHAL BORKOVEC
|
Neaktivní
od 14.12.2018
|
předseda výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
54941, 9675621, Náchod, Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, 65, Lhota za Červeným Kostelcem 65, 54941 Červený Kostelec |
|
PAVLÍNA BORKOVCOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
54941, 9675621, Náchod, Červený Kostelec, Lhota za Červeným Kostelcem, 65, Lhota za Červeným Kostelcem 65, 54941 Červený Kostelec |
|
VRATISLAV JIRMAN
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
54701, 7416938, Náchod, Náchod, Jizbice, 38, Jizbice 38, 54701 Náchod |
|
MICHAL BARNET
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
54701, 7444591, Náchod, Náchod, Náchod, Purkyňova, 496, Purkyňova 496, 54701 Náchod |
|
VLASTA REMEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 15.08.2019
|
člen výboru |
30.05.2015 |
Adresa: |
54701, 7430124, Náchod, Náchod, Staré Město nad Metují, Pod Rozkoší, 58, Pod Rozkoší 58, Staré Město nad Metují, 54701 Náchod |
|