KATEŘINA GÓRECKÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
27.08.2021 |
Adresa: |
74601, 75184265, Opava, Stěbořice, Jamnice, 75 |
|
KATEŘINA GÓRECKÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
27.08.2021 |
Adresa: |
74601, 75184265, Opava, Stěbořice, Jamnice, 75, Jamnice 75, 74601 Stěbořice |
|
Ing. EVA DUDOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
20.12.2019 |
Adresa: |
74721, 79298028, Opava, Kravaře, Kravaře, Opavská, 3414, 88b |
|
JIŘÍ DUDA
|
Aktivní
|
Člen |
20.12.2019 |
Adresa: |
74721, 4444876, Opava, Kravaře, Kravaře, Opavská, 860, 88 |
|
Ing. EVA DUDOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
20.12.2019 |
Adresa: |
74721, 79298028, Opava, Kravaře, Kravaře, Opavská, 3414, 88b, Opavská 3414/88b, 74721 Kravaře |
|
JIŘÍ DUDA
|
Aktivní
|
Člen |
20.12.2019 |
Adresa: |
74721, 4444876, Opava, Kravaře, Kravaře, Opavská, 860, 88, Opavská 860/88, 74721 Kravaře |
|
KATEŘINA PENDZICHOVÁ GÓRECKÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
Předseda |
20.12.2019 |
Adresa: |
74601, 75184265, Opava, Stěbořice, Jamnice, 75 |
|
KATEŘINA PENDZICHOVÁ GÓRECKÁ
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
Předseda |
20.12.2019 |
Adresa: |
74601, 75184265, Opava, Stěbořice, Jamnice, 75, Jamnice 75, 74601 Stěbořice |
|
LENKA RACKO
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
Předsedkyně |
14.02.2019 |
Adresa: |
74705, 4485041, Opava, Opava, Kateřinky, Válečkova, 830, 17 |
|
Ing. ALŽBĚTA ZAVADILOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
Místopředseda |
14.02.2019 |
Adresa: |
74601, 4520564, Opava, Opava, Předměstí, Bochenkova, 1958, 23 |
|
Bc. NATALIE BYRTUSOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
Místopředseda |
14.02.2019 |
Adresa: |
74781, 4296630, Opava, Otice, Otice, Zahradní, 199 |
|
JIŘÍ ZIMOLA
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
Člen |
14.02.2019 |
Adresa: |
74601, 4517199, Opava, Opava, Předměstí, Tyršova, 1589, 55 |
|
NIKOLA OHNHEISEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
Člen |
14.02.2019 |
Adresa: |
74705, 4487028, Opava, Opava, Kateřinky, U Lučního mlýna, 1045, 14 |
|
LENKA RACKO
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
Předsedkyně |
14.02.2019 |
Adresa: |
74705, 4485041, Opava, Opava, Kateřinky, Válečkova, 830, 17, Válečkova 830/17, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Ing. ALŽBĚTA ZAVADILOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
Místopředseda |
14.02.2019 |
Adresa: |
74601, 4520564, Opava, Opava, Předměstí, Bochenkova, 1958, 23, Bochenkova 1958/23, Předměstí, 74601 Opava |
|
Bc. NATALIE BYRTUSOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
Místopředseda |
14.02.2019 |
Adresa: |
74781, 4296630, Opava, Otice, Otice, Zahradní, 199, Zahradní 199, 74781 Otice |
|
JIŘÍ ZIMOLA
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
Člen |
14.02.2019 |
Adresa: |
74601, 4517199, Opava, Opava, Předměstí, Tyršova, 1589, 55, Tyršova 1589/55, Předměstí, 74601 Opava |
|
NIKOLA OHNHEISEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2019
|
Člen |
14.02.2019 |
Adresa: |
74705, 4487028, Opava, Opava, Kateřinky, U Lučního mlýna, 1045, 14, U Lučního mlýna 1045/14, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Bc. NATALIE BYRTUSOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Člen výboru |
27.09.2018 |
Adresa: |
74781, 4296630, Opava, Otice, Otice, Zahradní, 199 |
|
Bc. NATALIE BYRTUSOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Člen výboru |
27.09.2018 |
Adresa: |
74781, 4296630, Opava, Otice, Otice, Zahradní, 199, Zahradní 199, 74781 Otice |
|
LENKA RACKO
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Místopředseda výboru |
02.02.2018 |
Adresa: |
74705, 4485041, Opava, Opava, Kateřinky, Válečkova, 830, 17 |
|
LENKA RACKO
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Místopředseda výboru |
02.02.2018 |
Adresa: |
74705, 4485041, Opava, Opava, Kateřinky, Válečkova, 830, 17, Válečkova 830/17, Kateřinky, 74705 Opava |
|
LENKA RACKO
|
Neaktivní
od 02.02.2018
|
Místopředseda výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
74705, 4487915, Opava, Opava, Kateřinky, Holasická, 1158, 6 |
|
Bc. NATALIE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
Člen výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
74781, 4296630, Opava, Otice, Otice, Zahradní, 199 |
|
Ing. EVA DUDOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Předseda výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
74721, 4444876, Opava, Kravaře, Kravaře, Opavská, 860, 88 |
|
Ing. ALŽBĚTA ZAVADILOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Místopředseda výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
74601, 4520564, Opava, Opava, Předměstí, Bochenkova, 1958, 23 |
|
ZUZANA LISSKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Člen výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
74731, 25962809, Opava, Velké Hoštice, Velké Hoštice, Tylova, 435 |
|
LENKA RACKO
|
Neaktivní
od 02.02.2018
|
Místopředseda výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
74705, 4487915, Opava, Opava, Kateřinky, Holasická, 1158, 6, Holasická 1158/6, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Bc. NATALIE NOSKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2018
|
Člen výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
74781, 4296630, Opava, Otice, Otice, Zahradní, 199, Zahradní 199, 74781 Otice |
|
ZUZANA LISSKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Člen výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
74731, 25962809, Opava, Velké Hoštice, Velké Hoštice, Tylova, 435, Tylova 435, 74731 Velké Hoštice |
|
Ing. EVA DUDOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Předseda výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
74721, 4444876, Opava, Kravaře, Kravaře, Opavská, 860, 88, Opavská 860/88, 74721 Kravaře |
|
Ing. ALŽBĚTA ZAVADILOVÁ
|
Neaktivní
od 14.02.2019
|
Místopředseda výboru |
22.02.2017 |
Adresa: |
74601, 4520564, Opava, Opava, Předměstí, Bochenkova, 1958, 23, Bochenkova 1958/23, Předměstí, 74601 Opava |
|