Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů králíků českých černopesíkatých |
ICO: | 22760903 |
Registrovaná adresa: | 60200, 19396252, Brno-město, Brno, Komárov, Plotní, 554, 69, Plotní 554/69, Komárov, 60200 Brno |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
BOHUSLAV ŠTREJBAR | Aktivní | předseda | 14.06.2017 |
|
|||
Český svaz chovatelů, z. s. 00443204 | Aktivní | 02.12.2016 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JAN MATOUŠEK | Aktivní | jednatel | 21.03.2024 |
|
|||
JIŘÍ KUBÍČEK | Aktivní | předseda | 13.02.2024 |
|
|||
MARIE ŠTREJBAROVÁ | Aktivní | pokladník | 13.02.2024 |
|
|||
ADAM HELLINGER | Aktivní | předseda | 18.01.2017 |
|
|||
JAN MATOUŠEK | Aktivní | jednatel | 01.07.2016 |
|
|||
RNDr. LIBOR MIKEŠ | Aktivní | člen | 01.07.2016 |
|
|||
VLADISLAV HODULÍK | Neaktivní od 21.03.2024 | jednatel | 13.02.2024 |
|
|||
ADAM HELLINGER | Neaktivní od 13.02.2024 | předseda | 18.01.2017 |
|
|||
ADAM HELLINGER | Neaktivní od 18.01.2017 | předseda | 01.07.2016 |
|
|||
ADAM HELLINGER | Neaktivní od 18.01.2017 | předseda | 01.07.2016 |
|
|||
JAN MATOUŠEK | Neaktivní od 13.02.2024 | jednatel | 01.07.2016 |
|
|||
RNDr. LIBOR MIKEŠ | Neaktivní od 13.02.2024 | člen | 01.07.2016 |
|
Registrační číslo Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů králíků českých černopesíkatých je 22760903.
Registrační adresa Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů králíků českých černopesíkatých je 60200, 19396252, Brno-město, Brno, Komárov, Plotní, 554, 69, Plotní 554/69, Komárov, 60200 Brno.
Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů králíků českých černopesíkatých byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je BOHUSLAV ŠTREJBAR, Český svaz chovatelů, z. s..