Mgr. JANA HAVRDOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva/prezident |
20.12.2023 |
Adresa: |
14900, 28236025, Praha, Újezd u Průhonic, Nad náhonem, 162, Nad náhonem 162, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
DOMINIKA NANCY BALOUSOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
20.12.2023 |
Adresa: |
13000, 21780081, Praha, Žižkov, Kubelíkova, 1265, 41, Kubelíkova 1265/41, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
NORBERT KARDOŠ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.12.2023 |
Adresa: |
14300, 21939292, Praha, Modřany, Platónova, 3275, 2, Platónova 3275/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. ŠIMON MASTNÝ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.12.2023 |
Adresa: |
12000, 21748349, Praha, Vinohrady, Mánesova, 866, 23, Mánesova 866/23, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MSc. PAVLA KŘEČANOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
20.12.2023 |
Adresa: |
14000, 21952035, Praha, Nusle, Kloboučnická, 1409, 21, Kloboučnická 1409/21, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. JAN CAHA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.12.2023 |
Adresa: |
67508, 18636233, Třebíč, Kouty, Kouty, 77, č.p. 77, 67508 Kouty |
|
JIŘÍ VILÍMEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.12.2023 |
Adresa: |
10100, 27736369, Praha, Michle, V dolině, 1515, 1c, V dolině 1515/1c, Michle, 10100 Praha 10 |
|
MIROSLAV JIRČÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.06.2020 |
Adresa: |
56182, 5633095, Ústí nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, 190 |
|
FILIP RATA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.04.2020 |
Adresa: |
14700, 21962987, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Jeremenkova, 410, 14 |
|
Mgr. JANA HAVRDOVÁ
|
Aktivní
|
prezidentka představenstva |
21.04.2020 |
Adresa: |
14900, 28236025, Hlavní město Praha, Praha, Újezd u Průhonic, Nad náhonem, 162 |
|
KLÁRA BENEŠOVÁ
|
Aktivní
|
členka představenstva |
21.04.2020 |
Adresa: |
13000, 21772231, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Krásova, 542, 35 |
|
JAN CAHA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.04.2020 |
Adresa: |
67508, 18636233, Třebíč, Kouty, Kouty, 77 |
|
Mgr. František Berka
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
32300, 24427705, Plzeň, Bolevec, Kaznějovská, 1306, 50 |
|
MIROSLAV JIRČÍK
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
člen představenstva |
13.06.2020 |
Adresa: |
56182, 5633095, Ústí nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, 190, č.p. 190, 56182 Klášterec nad Orlicí |
|
FILIP RATA
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
člen představenstva |
21.04.2020 |
Adresa: |
14700, 21962987, Praha, Podolí, Jeremenkova, 410, 14, Jeremenkova 410/14, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Mgr. JANA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
prezidentka představenstva |
21.04.2020 |
Adresa: |
14900, 28236025, Praha, Újezd u Průhonic, Nad náhonem, 162, Nad náhonem 162, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
KLÁRA BENEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
členka představenstva |
21.04.2020 |
Adresa: |
13000, 21772231, Praha, Žižkov, Krásova, 542, 35, Krásova 542/35, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JAN CAHA
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
člen představenstva |
21.04.2020 |
Adresa: |
67508, 18636233, Třebíč, Kouty, Kouty, 77, č.p. 77, 67508 Kouty |
|
Mgr. JANA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2020
|
prezidentka představenstva |
07.08.2016 |
Adresa: |
14900, 28236025, Hlavní město Praha, Praha, Újezd u Průhonic, Nad náhonem, 162 |
|
Mgr. JANA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 21.04.2020
|
prezidentka představenstva |
07.08.2016 |
Adresa: |
14900, 28236025, Praha, Újezd u Průhonic, Nad náhonem, 162, Nad náhonem 162, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
KAREL JARUŠEK
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
člen představenstva |
13.01.2016 |
Adresa: |
17000, 40773671, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Přívozní, 1600, 2b |
|
KAREL JARUŠEK
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
člen představenstva |
13.01.2016 |
Adresa: |
17000, 40773671, Praha, Holešovice, Přívozní, 1600, 2b, Přívozní 1600/2b, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
KAREL JARUŠEK
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
člen představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
62800, 19572549, Brno, Židenice, Čejkovická, 4092, 11 |
|
Mgr. JANA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2016
|
prezidentka představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
14900, 28236025, Hlavní město Praha, Praha, Újezd, Nad náhonem, 162 |
|
PAVEL SUCHÁNEK
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
člen představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
25101, 25023608, Říčany, Říčany, Komenského náměstí, 1910 |
|
Mgr. TOMÁŠ KRMÍČEK
|
Neaktivní
od 21.04.2020
|
člen představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
66401, 42140251, Babice nad Svitavou, Babice nad Svitavou, 397 |
|
MIROSLAV JIRČÍK
|
Neaktivní
od 13.06.2020
|
člen představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
56182, 5633095, Klášterec nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, 190 |
|
Karel Jarušek
|
Neaktivní
od 13.01.2016
|
člen představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
62800, 19572549, Brno-město, Brno, Židenice, Čejkovická, 4092, 11, Čejkovická 4092/11, Židenice, 62800 Brno |
|
Mgr. JANA HAVRDOVÁ
|
Neaktivní
od 07.08.2016
|
prezidentka představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
14900, 28236025, Praha, Újezd u Průhonic, Nad náhonem, 162, Nad náhonem 162, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
PAVEL SUCHÁNEK
|
Neaktivní
od 31.10.2018
|
člen představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
25101, 25023608, Praha-východ, Říčany, Říčany, Komenského náměstí, 1910, Komenského náměstí 1910, 25101 Říčany |
|
Mgr. TOMÁŠ KRMÍČEK
|
Neaktivní
od 21.04.2020
|
člen představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
66401, 42140251, Brno-venkov, Babice nad Svitavou, Babice nad Svitavou, 397, č.p. 397, 66401 Babice nad Svitavou |
|
MIROSLAV JIRČÍK
|
Neaktivní
od 13.06.2020
|
člen představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
56182, 5633095, Ústí nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, Klášterec nad Orlicí, 190, č.p. 190, 56182 Klášterec nad Orlicí |
|
Mgr. František Berka
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
člen představenstva |
31.03.2015 |
Adresa: |
32300, 24427705, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Kaznějovská, 1306, 50, Kaznějovská 1306/50, Bolevec, 32300 Plzeň |
|