MILADA MIKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
23.08.2022 |
Adresa: |
41501, 20271221, Teplice, Teplice, Teplice, Maxe Švabinského, 2329, 6 |
|
MILADA MIKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda |
23.08.2022 |
Adresa: |
41501, 20271221, Teplice, Teplice, Teplice, Maxe Švabinského, 2329, 6, Maxe Švabinského 2329/6, 41501 Teplice |
|
BŘETISLAV KRUPIČKA
|
Neaktivní
od 23.08.2022
|
Předseda společenství vlastníků |
19.05.2022 |
Adresa: |
41501, 20206101, Teplice, Ohníč, Křemýž, 90 |
|
BŘETISLAV KRUPIČKA
|
Neaktivní
od 23.08.2022
|
Předseda společenství vlastníků |
19.05.2022 |
Adresa: |
41501, 20206101, Teplice, Ohníč, Křemýž, 90, Křemýž 90, 41501 Ohníč |
|
BŘETISLAV KRUPIČKA
|
Neaktivní
od 19.05.2022
|
Předseda společenství vlastníků |
05.01.2017 |
Adresa: |
41501, 20271221, Teplice, Teplice, Teplice, Maxe Švabinského, 2329, 6 |
|
BŘETISLAV KRUPIČKA
|
Neaktivní
od 19.05.2022
|
Předseda společenství vlastníků |
05.01.2017 |
Adresa: |
41501, 20271221, Teplice, Teplice, Teplice, Maxe Švabinského, 2329, 6, Maxe Švabinského 2329/6, 41501 Teplice |
|
Břetislav Krupička
|
Neaktivní
od 05.01.2017
|
Pověřený vlastník |
23.02.2012 |
Adresa: |
41501, Teplice, Marxe Švabinského, 2329 |
|
BŘETISLAV KRUPIČKA
|
Neaktivní
od 05.01.2017
|
Pověřený vlastník |
23.02.2012 |
Adresa: |
41501, 20271221, Teplice, Teplice, Teplice, Maxe Švabinského, 2329, 6, Maxe Švabinského 2329/6, 41501 Teplice |
|