JUDr. ZDENĚK GRUS
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.04.2021 |
Adresa: |
40001, 17803861, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Bezručova, 848, 1 |
|
JUDr. ZDENĚK GRUS
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.04.2021 |
Adresa: |
40001, 17803861, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Bezručova, 848, 1, Bezručova 848/1, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
JUDr. PAVEL MAREČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.01.2020 |
Adresa: |
40001, 17834813, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Dvořákova, 2054, 5 |
|
JUDr. PAVEL MAREČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.01.2020 |
Adresa: |
40001, 17834813, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Dvořákova, 2054, 5, Dvořákova 2054/5, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. JIŘÍ ŠMÍD
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
40001, 17800951, Ústí nad Labem, Klíše, Vilová Ulička, 563, 18 |
|
Ing. JIŘÍ ŠMÍD
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
40001, 17800951, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Vilová Ulička, 563, 18, Vilová Ulička 563/18, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
JUDr. ZDENĚK GRUS
|
Neaktivní
od 04.04.2021
|
Jednatel |
14.12.2016 |
Adresa: |
40001, 17832144, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Resslova, 1754, 3 |
|
JUDr. ZDENĚK GRUS
|
Neaktivní
od 04.04.2021
|
Jednatel |
14.12.2016 |
Adresa: |
40001, 17832144, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Resslova, 1754, 3, Resslova 1754/3, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
JUDr. ZDENĚK GRUS
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
Jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
40011, 17878705, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Jana Zajíce, 2871, 18 |
|
JUDr. PAVEL MAREČEK
|
Neaktivní
od 10.01.2020
|
Jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
40001, 17799911, Ústí nad Labem, Klíše, Štefánikova, 460, 26 |
|
JUDr. ZDENĚK GRUS
|
Neaktivní
od 14.12.2016
|
Jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
40011, 17878705, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Jana Zajíce, 2871, 18, Jana Zajíce 2871/18, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
JUDr. PAVEL MAREČEK
|
Neaktivní
od 10.01.2020
|
Jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
40001, 17799911, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Štefánikova, 460, 26, Štefánikova 460/26, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|
JUDr. Pavel Mareček
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
Jednatel |
16.05.2012 |
Adresa: |
40340, Ústí nad Labem, Božtěšice, Petrovická, 183 |
|
JUDr. Zdeněk Grus
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
Jednatel |
16.05.2012 |
Adresa: |
40011, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Jana Zajíce, 2871, 18 |
|
Ing. Jiří Šmíd
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
Jednatel |
16.05.2012 |
Adresa: |
40001, Ústí nad Labem, Klíše, Vilová ulička, 563, 18 |
|
JUDr. Pavel Mareček
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
Jednatel |
16.05.2012 |
Adresa: |
40340, 25462971, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Božtěšice, Petrovická, 183, Petrovická 183, Božtěšice, 40340 Ústí nad Labem |
|
JUDr. ZDENĚK GRUS
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
Jednatel |
16.05.2012 |
Adresa: |
40011, 17878705, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Jana Zajíce, 2871, 18, Jana Zajíce 2871/18, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. JIŘÍ ŠMÍD
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
Jednatel |
16.05.2012 |
Adresa: |
40001, 17800951, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Klíše, Vilová Ulička, 563, 18, Vilová Ulička 563/18, Klíše, 40001 Ústí nad Labem |
|