KATEŘINA HLAVÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.05.2020 |
Adresa: |
44101, 9252720, Louny, Podbořany, Podbořany, Alšova, 720 |
|
KATEŘINA HLAVÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.05.2020 |
Adresa: |
44101, 9252720, Louny, Podbořany, Podbořany, Alšova, 720, Alšova 720, 44101 Podbořany |
|
KATEŘINA HLAVÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2020
|
Jednatel |
22.11.2017 |
Adresa: |
43801, 9174745, Louny, Blšany, Malá Černoc, 146 |
|
KATEŘINA HLAVÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2020
|
Jednatel |
22.11.2017 |
Adresa: |
43801, 9174745, Louny, Blšany, Malá Černoc, 146, Malá Černoc 146, 43801 Blšany |
|
VALERIE PRUDKÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2017
|
Jednatel |
18.09.2014 |
Adresa: |
43401, 5102944, Most, Most, Čsl. armády, 2175, 22 |
|
VALERIE PRUDKÁ
|
Neaktivní
od 22.11.2017
|
Jednatel |
18.09.2014 |
Adresa: |
43401, 5102944, Most, Most, Most, Čsl. armády, 2175, 22, Čsl. armády 2175/22, 43401 Most |
|
Valerie Prudká
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
Jednatel |
16.05.2012 |
Adresa: |
43401, 5102944, Most, Čsl. armády, 2175, 22 |
|
VALERIE PRUDKÁ
|
Neaktivní
od 18.09.2014
|
Jednatel |
16.05.2012 |
Adresa: |
43401, 5102944, Most, Most, Most, Čsl. armády, 2175, 22, Čsl. armády 2175/22, 43401 Most |
|