MILOSLAV PLECHAČ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.11.2014 |
Adresa: |
43151, 18484590, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Budovatelská, 482 |
|
KAMIL GROSS
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
Jednatel |
06.11.2014 |
Adresa: |
61400, 19446632, Brno, Maloměřice, Borky, 447, 32 |
|
Kamil Gross
|
Neaktivní
od 24.06.2015
|
Jednatel |
06.11.2014 |
Adresa: |
61400, 19446632, Brno-město, Brno, Maloměřice, Borky, 447, 32, Borky 447/32, Maloměřice, 61400 Brno |
|
MILOSLAV PLECHAČ
|
Neaktivní
od 24.10.2023
|
Jednatel |
06.11.2014 |
Adresa: |
43151, 18484590, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Budovatelská, 482, Budovatelská 482, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Miloslav Plechač
|
Neaktivní
od 06.11.2014
|
Jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
43151, Klášterec nad Ohří, Budovatelská, 482 |
|
Kamil Gross
|
Neaktivní
od 06.11.2014
|
Jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
61400, Brno, Maloměřice, Borky, 447, 32 |
|
MILOSLAV PLECHAČ
|
Neaktivní
od 06.11.2014
|
Jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
43151, 18484590, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří, Budovatelská, 482, Budovatelská 482, 43151 Klášterec nad Ohří |
|
Kamil Gross
|
Neaktivní
od 06.11.2014
|
Jednatel |
12.06.2012 |
Adresa: |
61400, 19446632, Brno-město, Brno, Maloměřice, Borky, 447, 32, Borky 447/32, Maloměřice, 61400 Brno |
|