Ing. ONDŘEJ BALŠÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
41201, 79197469, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, K Radobýlu, 642 |
|
Ing. ONDŘEJ BALŠÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.03.2019 |
Adresa: |
41201, 79197469, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, K Radobýlu, 642, K Radobýlu 642, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
Ing. MIROSLAV BALŠÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.03.2015 |
Adresa: |
41201, 2919290, Litoměřice, Pokratice, Květinová, 456, 1 |
|
Ing. MIROSLAV BALŠÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.03.2015 |
Adresa: |
41201, 2919290, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Květinová, 456, 1, Květinová 456/1, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|
Ing. ONDŘEJ BALŠÁNEK
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
Jednatel |
12.11.2014 |
Adresa: |
41201, 2907721, Litoměřice, Předměstí, Tylova, 1347, 14 |
|
Ing. ONDŘEJ BALŠÁNEK
|
Neaktivní
od 27.03.2019
|
Jednatel |
12.11.2014 |
Adresa: |
41201, 2907721, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Tylova, 1347, 14, Tylova 1347/14, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Ing. ONDŘEJ BALŠÁNEK
|
Neaktivní
od 12.11.2014
|
Jednatel |
20.09.2012 |
Adresa: |
41201, 2907721, Litoměřice, Předměstí, Tylova, 1347, 14 |
|
Ing. Miroslav Balšánek
|
Neaktivní
od 17.03.2015
|
Jednatel |
20.09.2012 |
Adresa: |
41201, 2919290, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Květinová, 456, 1 |
|
Ing. ONDŘEJ BALŠÁNEK
|
Neaktivní
od 12.11.2014
|
Jednatel |
20.09.2012 |
Adresa: |
41201, 2907721, Litoměřice, Litoměřice, Předměstí, Tylova, 1347, 14, Tylova 1347/14, Předměstí, 41201 Litoměřice |
|
Ing. MIROSLAV BALŠÁNEK
|
Neaktivní
od 17.03.2015
|
Jednatel |
20.09.2012 |
Adresa: |
41201, 2919290, Litoměřice, Litoměřice, Pokratice, Květinová, 456, 1, Květinová 456/1, Pokratice, 41201 Litoměřice |
|