MARCEL POKORNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2015 |
Adresa: |
41155, 16877888, Terezín, Terezín, Havlíčkova, 56 |
|
ZDEŇKA POKORNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2015 |
Adresa: |
41155, 16877888, Terezín, Terezín, Havlíčkova, 56 |
|
MARCEL POKORNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2015 |
Adresa: |
41155, 16877888, Litoměřice, Terezín, Terezín, Havlíčkova, 56, Havlíčkova 56, 41155 Terezín |
|
ZDEŇKA POKORNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2015 |
Adresa: |
41155, 16877888, Litoměřice, Terezín, Terezín, Havlíčkova, 56, Havlíčkova 56, 41155 Terezín |
|
ROMAN ŠTÍCHA
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
Jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
41145, 16683561, Chotiněves, Chotiněves, 34 |
|
ROMAN ŠTÍCHA
|
Neaktivní
od 10.03.2015
|
Jednatel |
20.11.2014 |
Adresa: |
41145, 16683561, Litoměřice, Chotiněves, Chotiněves, 34, č.p. 34, 41145 Chotiněves |
|
ROMAN ŠTÍCHA
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
jednatel |
03.04.2013 |
Adresa: |
41145, 16683561, Chotiněves, Chotiněves, 34 |
|
ROMAN ŠTÍCHA
|
Neaktivní
od 20.11.2014
|
jednatel |
03.04.2013 |
Adresa: |
41145, 16683561, Litoměřice, Chotiněves, Chotiněves, 34, č.p. 34, 41145 Chotiněves |
|
MICHAL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
Jednatel |
15.11.2012 |
Adresa: |
41145, 16784260, Liběšice, Dolní Řepčice, 14 |
|
MICHAL NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 03.04.2013
|
Jednatel |
15.11.2012 |
Adresa: |
41145, 16784260, Litoměřice, Liběšice, Dolní Řepčice, 14, Dolní Řepčice 14, 41145 Liběšice |
|