Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | Thajské buddhistické centrum v České republice, z.s. |
ICO: | 22812768 |
Registrovaná adresa: | 18200, 22722050, Praha, Březiněves, U parku, 168, 11, U parku 168/11, Březiněves, 18200 Praha 8 |
Začleněno na: | 01.01.2014 |
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
YINGYAN GUO | Aktivní | člen kontrolní komise | 16.11.2022 |
|
|||
YINGYAN GUO | Aktivní | člen kontrolní komise | 16.11.2022 |
|
|||
BOONMA TIENGKATOK | Aktivní | předseda kontrolní komise | 07.12.2018 |
|
|||
YINGYAN GUO | Aktivní | člen kontrolní komise | 07.12.2018 |
|
|||
KONKAEO LAWAN | Aktivní | člen kontrolní komise | 07.12.2018 |
|
|||
BOONMA TIENGKATOK | Aktivní | předseda kontrolní komise | 07.12.2018 |
|
|||
KONKAEO LAWAN | Aktivní | člen kontrolní komise | 07.12.2018 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
SUPIS PHRAMAHA PAYOM | Aktivní | předseda spolku | 07.12.2018 |
|
|||
SUPIS PHRAMAHA PAYOM | Aktivní | předseda spolku | 07.12.2018 |
|
|||
NATHAYA KAEWPHOOPHA | Neaktivní od 07.12.2018 | Předseda spolku | 12.11.2015 |
|
|||
NATHAYA KAEWPHOOPHA | Neaktivní od 07.12.2018 | Předseda spolku | 12.11.2015 |
|
|||
NATHAYA KAEWPOOPHA | Neaktivní od 12.11.2015 | Předseda spolku | 02.09.2015 |
|
|||
NATHAYA KAEWPOOPHA | Neaktivní od 12.11.2015 | Předseda spolku | 02.09.2015 |
|
Registrační číslo Thajské buddhistické centrum v České republice, z.s. je 22812768.
Registrační adresa Thajské buddhistické centrum v České republice, z.s. je 18200, 22722050, Praha, Březiněves, U parku, 168, 11, U parku 168/11, Březiněves, 18200 Praha 8.
Thajské buddhistické centrum v České republice, z.s. byla založena 01.01.2014.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je YINGYAN GUO, YINGYAN GUO, BOONMA TIENGKATOK, YINGYAN GUO, KONKAEO LAWAN, BOONMA TIENGKATOK, KONKAEO LAWAN.