ing. Vladimír Dráb
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
20.12.2023 |
Adresa: |
27351, 12588687, Kladno, Braškov, Braškov, V Jezerech, 302, V Jezerech 302, 27351 Braškov |
|
Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
20.12.2023 |
Adresa: |
25169, 81813287, Praha-východ, Kunice, Dolní Lomnice, Lipová, 76, Lipová 76, Dolní Lomnice, 25169 Kunice |
|
Bc. SIMONA KRPATOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.12.2023 |
Adresa: |
27351, 80666698, Kladno, Braškov, Braškov, Krátká, 403, Krátká 403, 27351 Braškov |
|
Ing. Jan Tříška
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.12.2023 |
Adresa: |
15500, 22124071, Praha, Stodůlky, Lýskova, 2073, 57, Lýskova 2073/57, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Petr Laušman
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.12.2023 |
Adresa: |
14200, 21807728, Praha, Braník, Novodvorská, 1084, 98, Novodvorská 1084/98, Braník, 14200 Praha 4 |
|
Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
20.02.2022 |
Adresa: |
25169, 81813287, Praha-východ, Kunice, Dolní Lomnice, Lipová, 76 |
|
Ing. VLADIMÍR DRÁB
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.10.2018 |
Adresa: |
27351, 12588687, Kladno, Braškov, Braškov, V Jezerech, 302 |
|
JAN JEŽ
|
Aktivní
|
člen předastavenstva |
18.10.2018 |
Adresa: |
26601, 26763257, Beroun, Nenačovice, Nenačovice, 82 |
|
Ing. JAN TŘÍŠKA
|
Aktivní
|
člen předastavenstva |
18.10.2018 |
Adresa: |
15500, 22124071, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Lýskova, 2073, 57 |
|
Ing. PETR LAUŠMAN
|
Aktivní
|
člen předastavenstva |
18.10.2018 |
Adresa: |
14200, 21807728, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Novodvorská, 1084, 98 |
|
Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
místopředseda představenstva |
20.02.2022 |
Adresa: |
25169, 81813287, Praha-východ, Kunice, Dolní Lomnice, Lipová, 76, Lipová 76, Dolní Lomnice, 25169 Kunice |
|
Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2022
|
místopředseda představenstva |
23.08.2019 |
Adresa: |
14900, 21972389, Hlavní město Praha, Praha, Šeberov, K Šeberovu, 508 |
|
Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2022
|
místopředseda představenstva |
23.08.2019 |
Adresa: |
14900, 21972389, Praha, Šeberov, K Šeberovu, 508, K Šeberovu 508, Šeberov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2019
|
místopředseda představenstva |
11.11.2018 |
Adresa: |
26728, 28329180, Beroun, Svinaře, Svinaře, Kytínská, 137 |
|
Ing. ŠÁRKA BUKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 23.08.2019
|
místopředseda představenstva |
11.11.2018 |
Adresa: |
26728, 28329180, Beroun, Svinaře, Svinaře, Kytínská, 137, Kytínská 137, 26728 Svinaře |
|
Ing. ŠÁRKA SALAVEC BUKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2018
|
místopředseda představenstva |
18.10.2018 |
Adresa: |
26728, 28329180, Beroun, Svinaře, Svinaře, Kytínská, 137 |
|
Ing. ŠÁRKA SALAVEC BUKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2018
|
místopředseda představenstva |
18.10.2018 |
Adresa: |
26728, 28329180, Beroun, Svinaře, Svinaře, Kytínská, 137, Kytínská 137, 26728 Svinaře |
|
JAN JEŽ
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
člen předastavenstva |
18.10.2018 |
Adresa: |
26601, 26763257, Beroun, Nenačovice, Nenačovice, 82, č.p. 82, 26601 Nenačovice |
|
Ing. Jan Tříška
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
člen předastavenstva |
18.10.2018 |
Adresa: |
15500, 22124071, Praha, Stodůlky, Lýskova, 2073, 57, Lýskova 2073/57, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Petr Laušman
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
člen předastavenstva |
18.10.2018 |
Adresa: |
14200, 21807728, Praha, Braník, Novodvorská, 1084, 98, Novodvorská 1084/98, Braník, 14200 Praha 4 |
|
ing. Vladimír Dráb
|
Neaktivní
od 20.12.2023
|
předseda představenstva |
18.10.2018 |
Adresa: |
27351, 12588687, Kladno, Braškov, Braškov, V Jezerech, 302, V Jezerech 302, 27351 Braškov |
|
Ing. VLADIMÍR DRÁB
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
Předseda představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
27351, 12588687, Braškov, Braškov, V Jezerech, 302 |
|
Ing. TOMÁŠ JELÍNEK
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
Místopředseda představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
14000, 22718982, Praha, Podolí, Hudečkova, 1094, 7 |
|
JAN JEŽ
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
Člen představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
26601, 26763257, Nenačovice, Nenačovice, 82 |
|
Ing. JAN TŘÍŠKA
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
Člen představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
15500, 22124071, Praha, Stodůlky, Lýskova, 2073, 57 |
|
Ing. PETR LAUŠMAN
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
Člen představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
14200, 21807728, Praha, Braník, Novodvorská, 1084, 98 |
|
ing. Vladimír Dráb
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
Předseda představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
27351, 12588687, Kladno, Braškov, Braškov, V Jezerech, 302, V Jezerech 302, 27351 Braškov |
|
Ing. Tomáš Jelínek
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
Místopředseda představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
14000, 22718982, Praha, Podolí, Hudečkova, 1094, 7, Hudečkova 1094/7, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
JAN JEŽ
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
Člen představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
26601, 26763257, Beroun, Nenačovice, Nenačovice, 82, č.p. 82, 26601 Nenačovice |
|
Ing. Jan Tříška
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
Člen představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
15500, 22124071, Praha, Stodůlky, Lýskova, 2073, 57, Lýskova 2073/57, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Petr Laušman
|
Neaktivní
od 18.10.2018
|
Člen představenstva |
27.08.2015 |
Adresa: |
14200, 21807728, Praha, Braník, Novodvorská, 1084, 98, Novodvorská 1084/98, Braník, 14200 Praha 4 |
|