ZDENĚK NOVÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.01.2021 |
Adresa: |
78365, 81388519, Olomouc, Hlubočky, Posluchov, 40 |
|
LENKA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.01.2021 |
Adresa: |
78365, 81388519, Olomouc, Hlubočky, Posluchov, 40 |
|
ZDENĚK NOVÁK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.01.2021 |
Adresa: |
78365, 81388519, Olomouc, Hlubočky, Posluchov, 40, Posluchov 40, 78365 Hlubočky |
|
LENKA NOVÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.01.2021 |
Adresa: |
78365, 81388519, Olomouc, Hlubočky, Posluchov, 40, Posluchov 40, 78365 Hlubočky |
|
JAKUB LEHNERT
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.12.2017 |
Adresa: |
77900, 23308249, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Míru, 772, 5 |
|
JAKUB LEHNERT
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.12.2017 |
Adresa: |
77900, 23308249, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Míru, 772, 5, tř. Míru 772/5, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
ZDENĚK NOVÁK
|
Neaktivní
od 29.01.2021
|
předseda výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
78361, 16132505, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 479 |
|
LENKA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.01.2021
|
člen výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
78361, 16132505, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 479 |
|
ZDENĚK NOVÁK
|
Neaktivní
od 29.01.2021
|
předseda výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
78361, 16132505, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 479, Na Orátě 479, 78361 Hlubočky |
|
LENKA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.01.2021
|
člen výboru |
15.03.2019 |
Adresa: |
78361, 16132505, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 479, Na Orátě 479, 78361 Hlubočky |
|
JAKUB LEHNERT
|
Neaktivní
od 23.12.2017
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
78347, 26183501, Olomouc, Hněvotín, Hněvotín, 394 |
|
ZDENĚK NOVÁK
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
předseda výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
78361, 16132505, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 479 |
|
LENKA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
78361, 16132505, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 479 |
|
JAKUB LEHNERT
|
Neaktivní
od 23.12.2017
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
78347, 26183501, Olomouc, Hněvotín, Hněvotín, 394, č.p. 394, 78347 Hněvotín |
|
ZDENĚK NOVÁK
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
předseda výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
78361, 16132505, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 479, Na Orátě 479, 78361 Hlubočky |
|
LENKA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.03.2019
|
člen výboru |
22.12.2016 |
Adresa: |
78361, 16132505, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Na Orátě, 479, Na Orátě 479, 78361 Hlubočky |
|