FRANTIŠEK PALEK
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
07.02.2024 |
Adresa: |
26223, 22879579, Příbram, Jince, Jince, Zborovská, 337, Zborovská 337, 26223 Jince |
|
MARTIN KOŠŤÁLEK
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
08.09.2023 |
Adresa: |
26751, 85035165, Beroun, Březová, Březová, 142, č.p. 142, 26751 Březová |
|
MARTIN KOŠŤÁLEK
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
08.04.2022 |
Adresa: |
26751, 5911184, Beroun, Březová, Březová, 103 |
|
ONDŘEJ LÍPA
|
Aktivní
|
předseda výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
15500, 22696466, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Kurzova, 2374, 23 |
|
FRANTIŠEK PALEK
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
26761, 1579487, Beroun, Drozdov, Drozdov, 34 |
|
DANIEL ZÍTKA
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
26753, 75063301, Beroun, Žebrák, Žebrák, K Opyši, 522 |
|
Ing. JAROMÍR FRÜHLING
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
26721, 72867906, Beroun, Tmaň, Tmaň, Travnatka, 220 |
|
JOSEF TŮMA
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
26712, 1504002, Beroun, Loděnice, Loděnice, Školní, 280 |
|
MIROSLAV SOJKA
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
26801, 1637029, Beroun, Hořovice, Hořovice, Na Radosti, 821, 31 |
|
ONDŘEJ LÍPA
|
Aktivní
|
předseda výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
15500, 22696466, Praha, Stodůlky, Kurzova, 2374, 23, Kurzova 2374/23, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
DANIEL ZÍTKA
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
26753, 75063301, Beroun, Žebrák, Žebrák, K Opyši, 522, K Opyši 522, 26753 Žebrák |
|
Ing. JAROMÍR FRÜHLING
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
26721, 72867906, Beroun, Tmaň, Tmaň, Travnatka, 220, Travnatka 220, 26721 Tmaň |
|
JOSEF TŮMA
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
26712, 1504002, Beroun, Loděnice, Loděnice, Školní, 280, Školní 280, 26712 Loděnice |
|
Miroslav Sojka
|
Aktivní
|
člen výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
26801, 1637029, Beroun, Hořovice, Hořovice, Na Radosti, 821, 31, Na Radosti 821/31, 26801 Hořovice |
|
MARTIN KOŠŤÁLEK
|
Neaktivní
od 08.09.2023
|
člen výkonného výboru |
08.04.2022 |
Adresa: |
26751, 5911184, Beroun, Březová, Březová, 103, č.p. 103, 26751 Březová |
|
MARTIN KOŠŤÁLEK
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
člen výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
26751, 5910579, Beroun, Březová, Březová, 42 |
|
MARTIN KOŠŤÁLEK
|
Neaktivní
od 08.04.2022
|
člen výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
26751, 5910579, Beroun, Březová, Březová, 42, č.p. 42, 26751 Březová |
|
FRANTIŠEK PALEK
|
Neaktivní
od 07.02.2024
|
člen výkonného výboru |
15.05.2021 |
Adresa: |
26761, 1579487, Beroun, Drozdov, Drozdov, 34, č.p. 34, 26761 Drozdov |
|
JAN KNOTEK
|
Neaktivní
od 15.05.2021
|
Předseda |
27.01.2021 |
Adresa: |
26601, 1519972, Beroun, Tetín, Tetín, Na Parkáně, 121 |
|
JAN KNOTEK
|
Neaktivní
od 15.05.2021
|
Předseda |
27.01.2021 |
Adresa: |
26601, 1519972, Beroun, Tetín, Tetín, Na Parkáně, 121, Na Parkáně 121, 26601 Tetín |
|
JAN KNOTEK
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
Předseda |
16.01.2018 |
Adresa: |
26601, 1518836, Beroun, Tetín, Tetín, Župní, 7 |
|
VLASTIMIL PECKA
|
Neaktivní
od 15.05.2021
|
Místopředseda |
16.01.2018 |
Adresa: |
26601, 5927803, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Tyršova, 53 |
|
JAN KNOTEK
|
Neaktivní
od 27.01.2021
|
Předseda |
16.01.2018 |
Adresa: |
26601, 1518836, Beroun, Tetín, Tetín, Župní, 7, Župní 7, 26601 Tetín |
|
VLASTIMIL PECKA
|
Neaktivní
od 15.05.2021
|
Místopředseda |
16.01.2018 |
Adresa: |
26601, 5927803, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Tyršova, 53, Tyršova 53, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|