Ing. MILAN FRONĚK
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
Předseda |
17.07.2019 |
Adresa: |
32600, 24501158, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Železniční, 550, 28 |
|
Ing. JIŘÍ BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
32600, 7033575, Plzeň-město, Letkov, Letkov, 88 |
|
MILAN BUŠA
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
Místopředseda |
17.07.2019 |
Adresa: |
31800, 24565806, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Waltrova, 1005, 57 |
|
Mgr. JAKUB HAČKA
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
37853, 2146860, Jindřichův Hradec, Strmilov, Strmilov, Dlouhá, 260 |
|
LUKÁŠ KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
33012, 598101, Plzeň-sever, Horní Bříza, Horní Bříza, U Vrbky, 595 |
|
MICHAL ŠNOBL
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
32300, 24432075, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Krašovská, 1729, 16 |
|
PAVEL ŠTVERÁK
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
30100, 78931240, Plzeň-město, Plzeň, Radobyčice, V Domkách, 411, 17 |
|
Ing. MILAN FRONĚK
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
Předseda |
17.07.2019 |
Adresa: |
32600, 24501158, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Železniční, 550, 28, Železniční 550/28, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
Ing. JIŘÍ BEDNÁŘ
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
32600, 7033575, Plzeň-město, Letkov, Letkov, 88, č.p. 88, 32600 Letkov |
|
MILAN BUŠA
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
Místopředseda |
17.07.2019 |
Adresa: |
31800, 24565806, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Waltrova, 1005, 57, Waltrova 1005/57, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
Mgr. JAKUB HAČKA
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
37853, 2146860, Jindřichův Hradec, Strmilov, Strmilov, Dlouhá, 260, Dlouhá 260, 37853 Strmilov |
|
LUKÁŠ KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
33012, 598101, Plzeň-sever, Horní Bříza, Horní Bříza, U Vrbky, 595, U Vrbky 595, 33012 Horní Bříza |
|
MICHAL ŠNOBL
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
32300, 24432075, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Krašovská, 1729, 16, Krašovská 1729/16, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
PAVEL ŠTVERÁK
|
Neaktivní
od 26.05.2021
|
člen |
17.07.2019 |
Adresa: |
30100, 78931240, Plzeň-město, Plzeň, Radobyčice, V Domkách, 411, 17, V Domkách 411/17, Radobyčice, 30100 Plzeň |
|
JAN ZÁBRAN
|
Neaktivní
od 25.03.2019
|
člen výkonného výboru |
01.11.2017 |
Adresa: |
31200, 24468223, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Kovárně, 1095, 7 |
|
MILAN BUŠA
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
člen výkonného výboru |
01.11.2017 |
Adresa: |
31800, 24565806, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Waltrova, 1005, 57 |
|
PETR CHRÁSTEK
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
člen výkonného výboru |
01.11.2017 |
Adresa: |
32300, 24426679, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Kaznějovská, 1206, 3 |
|
MILAN FRONĚK
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
místopředseda |
01.11.2017 |
Adresa: |
32600, 24501158, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Železniční, 550, 28 |
|
JAKUB HAČKA
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
člen výkonného výboru |
01.11.2017 |
Adresa: |
37853, 2146860, Jindřichův Hradec, Strmilov, Strmilov, Dlouhá, 260 |
|
ZDENĚK LEGÁT
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
předseda |
01.11.2017 |
Adresa: |
32600, 24976822, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Koterovská, 1172, 83 |
|
PAVEL ŠTVERÁK
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
člen výkonného výboru |
01.11.2017 |
Adresa: |
32300, 24425907, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1122, 115 |
|
JAN ZÁBRAN
|
Neaktivní
od 25.03.2019
|
člen výkonného výboru |
01.11.2017 |
Adresa: |
31200, 24468223, Plzeň-město, Plzeň, Doubravka, Na Kovárně, 1095, 7, Na Kovárně 1095/7, Doubravka, 31200 Plzeň |
|
MILAN FRONĚK
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
místopředseda |
01.11.2017 |
Adresa: |
32600, 24501158, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Železniční, 550, 28, Železniční 550/28, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
JAKUB HAČKA
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
člen výkonného výboru |
01.11.2017 |
Adresa: |
37853, 2146860, Jindřichův Hradec, Strmilov, Strmilov, Dlouhá, 260, Dlouhá 260, 37853 Strmilov |
|
ZDENĚK LEGÁT
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
předseda |
01.11.2017 |
Adresa: |
32600, 24976822, Plzeň-město, Plzeň, Lobzy, Koterovská, 1172, 83, Koterovská 1172/83, Lobzy, 32600 Plzeň |
|
PAVEL ŠTVERÁK
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
člen výkonného výboru |
01.11.2017 |
Adresa: |
32300, 24425907, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Sokolovská, 1122, 115, Sokolovská 1122/115, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
MILAN BUŠA
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
člen výkonného výboru |
01.11.2017 |
Adresa: |
31800, 24565806, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Waltrova, 1005, 57, Waltrova 1005/57, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
PETR CHRÁSTEK
|
Neaktivní
od 17.07.2019
|
člen výkonného výboru |
01.11.2017 |
Adresa: |
32300, 24426679, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Kaznějovská, 1206, 3, Kaznějovská 1206/3, Bolevec, 32300 Plzeň |
|