VOJTĚCH KOŠŤÁK
|
Aktivní
|
předseda |
09.02.2024 |
Adresa: |
28934, 26064782, Nymburk, Rožďalovice, Rožďalovice, Ruská, 279, Ruská 279, 28934 Rožďalovice |
|
RADEK VALENTA
|
Aktivní
|
místopředseda |
09.02.2024 |
Adresa: |
50722, 25640399, Jičín, Střevač, Střevač, 78, č.p. 78, 50722 Střevač |
|
ROMAN SOKOL
|
Aktivní
|
člen |
09.02.2024 |
Adresa: |
28934, 1251783, Nymburk, Rožďalovice, Rožďalovice, Náměstí, 37, Náměstí 37, 28934 Rožďalovice |
|
JIŘÍ KUBELA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.08.2023 |
Adresa: |
28933, 1153471, Nymburk, Křinec, Sovenice, 66, Sovenice 66, 28933 Křinec |
|
FRANTIŠEK OUŘEDNÍČEK
|
Aktivní
|
pokladník |
31.08.2023 |
Adresa: |
28934, 1255576, Nymburk, Rožďalovice, Rožďalovice, Spojovací, 435, Spojovací 435, 28934 Rožďalovice |
|
JOSEF VELECHOVSKÝ
|
Aktivní
|
předseda |
30.08.2016 |
Adresa: |
28934, 1254464, Nymburk, Rožďalovice, Rožďalovice, Ruská, 324 |
|
JIŘÍ KUBELA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.08.2016 |
Adresa: |
28933, 1153471, Nymburk, Křinec, Sovenice, 66 |
|
MIROSLAV KOŘÍNEK
|
Aktivní
|
člen |
30.08.2016 |
Adresa: |
28934, 1254693, Nymburk, Rožďalovice, Rožďalovice, Zahradní, 347 |
|
ROMAN SOKOL
|
Aktivní
|
člen |
30.08.2016 |
Adresa: |
28934, 1251783, Nymburk, Rožďalovice, Rožďalovice, Náměstí, 37 |
|
JAROSLAV DUFEK
|
Aktivní
|
člen |
30.08.2016 |
Adresa: |
28931, 1115677, Nymburk, Chleby, Draho, 24 |
|
MIROSLAV KOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 18.09.2023
|
předseda |
31.08.2023 |
Adresa: |
28934, 1254693, Nymburk, Rožďalovice, Rožďalovice, Zahradní, 347, Zahradní 347, 28934 Rožďalovice |
|
JOSEF VELECHOVSKÝ
|
Neaktivní
od 31.08.2023
|
předseda |
30.08.2016 |
Adresa: |
28934, 1254464, Nymburk, Rožďalovice, Rožďalovice, Ruská, 324, Ruská 324, 28934 Rožďalovice |
|
JIŘÍ KUBELA
|
Neaktivní
od 31.08.2023
|
jednatel |
30.08.2016 |
Adresa: |
28933, 1153471, Nymburk, Křinec, Sovenice, 66, Sovenice 66, 28933 Křinec |
|
MIROSLAV KOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 31.08.2023
|
člen |
30.08.2016 |
Adresa: |
28934, 1254693, Nymburk, Rožďalovice, Rožďalovice, Zahradní, 347, Zahradní 347, 28934 Rožďalovice |
|
ROMAN SOKOL
|
Neaktivní
od 31.08.2023
|
člen |
30.08.2016 |
Adresa: |
28934, 1251783, Nymburk, Rožďalovice, Rožďalovice, Náměstí, 37, Náměstí 37, 28934 Rožďalovice |
|
JAROSLAV DUFEK
|
Neaktivní
od 31.08.2023
|
člen |
30.08.2016 |
Adresa: |
28931, 1115677, Nymburk, Chleby, Draho, 24, Draho 24, 28931 Chleby |
|