Ing. BOŘEK SVOBODA
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.07.2024 |
Adresa: |
75661, 26473470, Vsetín, Vigantice, Vigantice, 295, č.p. 295, 75661 Vigantice |
|
Mgr. DAVID LUKÁŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
01.07.2024 |
Adresa: |
68603, 42815657, Uherské Hradiště, Staré Město, Staré Město, Trávník, 2147, Trávník 2147, 68603 Staré Město |
|
LEONA ŠEBESTOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
19.09.2023 |
Adresa: |
69603, 13683012, Hodonín, Dubňany, Dubňany, Havlíčkova, 1060, Havlíčkova 1060, 69603 Dubňany |
|
Vinum Moravicum a.s.
26979977 |
Aktivní
|
Předseda výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69681, 13662155, Bzenec, Bzenec, Vracovská, 338 |
|
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
47683295 |
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69681, 26648016, Bzenec, Bzenec, Zámecká, 1508 |
|
B\V vinařství a.s.
03255719 |
Aktivní
|
Člen výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69602, 13523091, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Vítězná, 718 |
|
SPIELBERG CZ, s.r.o.
60718463 |
Aktivní
|
Člen výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69633, 13355066, Archlebov, 406 |
|
ŠTĚPÁN MAŇÁK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69649, 13643568, Hodonín, Žádovice, Žádovice, 54 |
|
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
28278917 |
Aktivní
|
Člen výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69621, 13502964, Prušánky, 178 |
|
Vino Masarik s.r.o.
29357942 |
Aktivní
|
Člen výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69671, 13361546, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 668 |
|
Vinařství sv. Florian s.r.o.
03908364 |
Neaktivní
od 01.07.2024
|
Člen výboru |
18.04.2024 |
Adresa: |
69681, 28088271, Hodonín, Bzenec, Bzenec, Žerotínova, 1548, Žerotínova 1548, 69681 Bzenec |
|
B\V vinařství a.s.
03255719 |
Neaktivní
od 18.04.2024
|
Člen výboru |
19.09.2023 |
Adresa: |
69602, 13523091, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Vítězná, 718, Vítězná 718, 69602 Ratíškovice |
|
Vinařství Kněží hora s.r.o.
29365767 |
Neaktivní
od 01.07.2024
|
Člen výboru |
19.09.2023 |
Adresa: |
69681, 26969173, Hodonín, Bzenec, Bzenec, Pod Kněží horou, 1469, Pod Kněží horou 1469, 69681 Bzenec |
|
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
47683295 |
Neaktivní
od 01.07.2024
|
Místopředseda výboru |
19.09.2023 |
Adresa: |
69681, 26648016, Hodonín, Bzenec, Bzenec, Zámecká, 1508, Zámecká 1508, 69681 Bzenec |
|
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
28278917 |
Neaktivní
od 01.07.2024
|
Člen výboru |
19.09.2023 |
Adresa: |
69621, 13502964, Hodonín, Prušánky, Prušánky, 178, č.p. 178, 69621 Prušánky |
|
SPIELBERG CZ, s.r.o.
60718463 |
Neaktivní
od 01.07.2024
|
Člen výboru |
19.09.2023 |
Adresa: |
69633, 13355066, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 406, č.p. 406, 69633 Archlebov |
|
ŠTĚPÁN MAŇÁK
|
Neaktivní
od 01.07.2024
|
Člen výboru |
19.09.2023 |
Adresa: |
69649, 13643568, Hodonín, Žádovice, Žádovice, 54, č.p. 54, 69649 Žádovice |
|
Vinum Moravicum a.s.
26979977 |
Neaktivní
od 19.09.2023
|
Předseda výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69681, 13662155, Hodonín, Bzenec, Bzenec, Vracovská, 338, Vracovská 338, 69681 Bzenec |
|
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
47683295 |
Neaktivní
od 19.09.2023
|
Místopředseda výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69681, 26648016, Hodonín, Bzenec, Bzenec, Zámecká, 1508, Zámecká 1508, 69681 Bzenec |
|
B\V vinařství a.s.
03255719 |
Neaktivní
od 19.09.2023
|
Člen výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69602, 13523091, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Vítězná, 718, Vítězná 718, 69602 Ratíškovice |
|
SPIELBERG CZ, s.r.o.
60718463 |
Neaktivní
od 19.09.2023
|
Člen výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69633, 13355066, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 406, č.p. 406, 69633 Archlebov |
|
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
28278917 |
Neaktivní
od 19.09.2023
|
Člen výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69621, 13502964, Hodonín, Prušánky, Prušánky, 178, č.p. 178, 69621 Prušánky |
|
Vino Masarik s.r.o.
29357942 |
Neaktivní
od 19.09.2023
|
Člen výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69671, 13361546, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 668, č.p. 668, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|
ŠTĚPÁN MAŇÁK
|
Neaktivní
od 19.09.2023
|
Člen výboru |
26.08.2021 |
Adresa: |
69649, 13643568, Hodonín, Žádovice, Žádovice, 54, č.p. 54, 69649 Žádovice |
|
B\V vinařství a.s.
03255719 |
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Člen výboru |
07.03.2019 |
Adresa: |
69602, 13523091, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Vítězná, 718 |
|
B\V vinařství a.s.
03255719 |
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Člen výboru |
07.03.2019 |
Adresa: |
69602, 13523091, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Vítězná, 718, Vítězná 718, 69602 Ratíškovice |
|
B\V vinařství a.s.
03255719 |
Neaktivní
od 07.03.2019
|
Člen výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69602, 28348788, Ratíškovice, Ratíškovice, Hornická, 1309 |
|
Vinum Moravicum a.s.
26979977 |
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Předseda výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69681, 13662155, Bzenec, Bzenec, Vracovská, 338 |
|
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
47683295 |
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Místopředseda výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69681, 26648016, Bzenec, Bzenec, Zámecká, 1508 |
|
SPIELBERG CZ, s.r.o.
60718463 |
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Člen výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69633, 13355066, Archlebov, 406 |
|
ŠTĚPÁN MAŇÁK
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Člen výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69649, 13643568, Hodonín, Žádovice, Žádovice, 54 |
|
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
28278917 |
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Člen výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69621, 13502964, Prušánky, 178 |
|
Vino Masarik s.r.o.
29357942 |
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Člen výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69671, 13361546, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 668 |
|
B\V vinařství a.s.
03255719 |
Neaktivní
od 07.03.2019
|
Člen výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69602, 28348788, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Hornická, 1309, Hornická 1309, 69602 Ratíškovice |
|
SPIELBERG CZ, s.r.o.
60718463 |
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Člen výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69633, 13355066, Hodonín, Archlebov, Archlebov, 406, č.p. 406, 69633 Archlebov |
|
Rodinné vinařství Košut s.r.o.
28278917 |
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Člen výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69621, 13502964, Hodonín, Prušánky, Prušánky, 178, č.p. 178, 69621 Prušánky |
|
Vino Masarik s.r.o.
29357942 |
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Člen výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69671, 13361546, Hodonín, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Blatnice pod Svatým Antonínkem, 668, č.p. 668, 69671 Blatnice pod Svatým Antonínkem |
|
Vinum Moravicum a.s.
26979977 |
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Předseda výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69681, 13662155, Hodonín, Bzenec, Bzenec, Vracovská, 338, Vracovská 338, 69681 Bzenec |
|
Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.
47683295 |
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Místopředseda výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69681, 26648016, Hodonín, Bzenec, Bzenec, Zámecká, 1508, Zámecká 1508, 69681 Bzenec |
|
ŠTĚPÁN MAŇÁK
|
Neaktivní
od 26.08.2021
|
Člen výboru |
02.01.2019 |
Adresa: |
69649, 13643568, Hodonín, Žádovice, Žádovice, 54, č.p. 54, 69649 Žádovice |
|