Ing. RICHARD RICHTER
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.07.2023 |
Adresa: |
74721, 85271675, Opava, Kravaře, Kravaře, Novodvorská, 3450, 78a, Novodvorská 3450/78a, 74721 Kravaře |
|
Ing. VÁCLAV KLUPÁK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
10.06.2021 |
Adresa: |
18100, 22398899, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26 |
|
MOJMÍR ŠTEMBERG
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
10.06.2021 |
Adresa: |
18100, 22398911, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 560, 22 |
|
KAREL CVRČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.06.2021 |
Adresa: |
18100, 22398899, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26 |
|
RNDr. LENKA HANYKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.06.2021 |
Adresa: |
18100, 22398899, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26 |
|
Ing. RICHARD RICHTER
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.06.2021 |
Adresa: |
18100, 22398911, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 560, 22 |
|
Ing. VÁCLAV KLUPÁK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
10.06.2021 |
Adresa: |
18100, 22398899, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26, Hnězdenská 558/26, Troja, 18100 Praha 8 |
|
MOJMÍR ŠTEMBERG
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
10.06.2021 |
Adresa: |
18100, 22398911, Praha, Troja, Hnězdenská, 560, 22, Hnězdenská 560/22, Troja, 18100 Praha 8 |
|
KAREL CVRČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.06.2021 |
Adresa: |
18100, 22398899, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26, Hnězdenská 558/26, Troja, 18100 Praha 8 |
|
RNDr. LENKA HANYKOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
10.06.2021 |
Adresa: |
18100, 22398899, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26, Hnězdenská 558/26, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Ing. RICHARD RICHTER
|
Neaktivní
od 14.07.2023
|
Člen výboru |
10.06.2021 |
Adresa: |
18100, 22398911, Praha, Troja, Hnězdenská, 560, 22, Hnězdenská 560/22, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Ing. VÁCLAV KLUPÁK
|
Neaktivní
od 10.06.2021
|
Předseda výboru |
26.04.2016 |
Adresa: |
18100, 22398899, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26 |
|
MOJMÍR ŠTEMBERG
|
Neaktivní
od 10.06.2021
|
Místopředseda výboru |
26.04.2016 |
Adresa: |
18100, 22398911, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 560, 22 |
|
KAREL CVRČEK
|
Neaktivní
od 10.06.2021
|
Člen výboru |
26.04.2016 |
Adresa: |
18100, 22398899, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26 |
|
RNDr. LENKA HANYKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2021
|
Člen výboru |
26.04.2016 |
Adresa: |
18100, 22398899, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26 |
|
MARIE CHARVÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2021
|
Člen výboru |
26.04.2016 |
Adresa: |
18100, 22398902, Hlavní město Praha, Praha, Troja, Hnězdenská, 559, 24 |
|
Ing. VÁCLAV KLUPÁK
|
Neaktivní
od 10.06.2021
|
Předseda výboru |
26.04.2016 |
Adresa: |
18100, 22398899, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26, Hnězdenská 558/26, Troja, 18100 Praha 8 |
|
MOJMÍR ŠTEMBERG
|
Neaktivní
od 10.06.2021
|
Místopředseda výboru |
26.04.2016 |
Adresa: |
18100, 22398911, Praha, Troja, Hnězdenská, 560, 22, Hnězdenská 560/22, Troja, 18100 Praha 8 |
|
KAREL CVRČEK
|
Neaktivní
od 10.06.2021
|
Člen výboru |
26.04.2016 |
Adresa: |
18100, 22398899, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26, Hnězdenská 558/26, Troja, 18100 Praha 8 |
|
RNDr. LENKA HANYKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2021
|
Člen výboru |
26.04.2016 |
Adresa: |
18100, 22398899, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26, Hnězdenská 558/26, Troja, 18100 Praha 8 |
|
MARIE CHARVÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2021
|
Člen výboru |
26.04.2016 |
Adresa: |
18100, 22398902, Praha, Troja, Hnězdenská, 559, 24, Hnězdenská 559/24, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Václav Klupák
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
předseda výboru |
01.06.2011 |
Adresa: |
18100, 22398899, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 558, 26 |
|
Mojmír Štemberg
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
místopředseda výboru |
01.06.2011 |
Adresa: |
18100, 22398911, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 560, 22 |
|
Karel Cvrček
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
člen výboru |
01.06.2011 |
Adresa: |
18100, 22398899, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 558, 26 |
|
RNDr. Lenka Hanyková
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
člen výboru |
01.06.2011 |
Adresa: |
18100, 22398899, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 558, 26 |
|
Marie Charvátová
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
člen výboru |
01.06.2011 |
Adresa: |
18100, 22398902, Praha 8, Troja, Hnězdenská, 559, 24 |
|
Ing. VÁCLAV KLUPÁK
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
předseda výboru |
01.06.2011 |
Adresa: |
18100, 22398899, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26, Hnězdenská 558/26, Troja, 18100 Praha 8 |
|
MOJMÍR ŠTEMBERG
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
místopředseda výboru |
01.06.2011 |
Adresa: |
18100, 22398911, Praha, Troja, Hnězdenská, 560, 22, Hnězdenská 560/22, Troja, 18100 Praha 8 |
|
KAREL CVRČEK
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
člen výboru |
01.06.2011 |
Adresa: |
18100, 22398899, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26, Hnězdenská 558/26, Troja, 18100 Praha 8 |
|
RNDr. LENKA HANYKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
člen výboru |
01.06.2011 |
Adresa: |
18100, 22398899, Praha, Troja, Hnězdenská, 558, 26, Hnězdenská 558/26, Troja, 18100 Praha 8 |
|
MARIE CHARVÁTOVÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2016
|
člen výboru |
01.06.2011 |
Adresa: |
18100, 22398902, Praha, Troja, Hnězdenská, 559, 24, Hnězdenská 559/24, Troja, 18100 Praha 8 |
|