EVA HLAVÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21788154, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1909, 151 |
|
EVA HLAVÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.09.2021
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
13000, 21788154, Praha, Žižkov, Jeseniova, 1909, 151, Jeseniova 1909/151, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
EVA HLAVÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
22.11.2013 |
Adresa: |
14200, 21958670, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Výletní, 360, 14 |
|
EVA HLAVÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
22.11.2013 |
Adresa: |
14200, 21958670, Praha, Písnice, Výletní, 360, 14, Výletní 360/14, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Hron
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
37008, 23414006, České Budějovice, Osiková, 1568, 13 |
|
Ing. František Nečas
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
37001, 23431237, české Budějovice, Roudenská, 1864, 13 |
|
Ing. Jiří Hron
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
37008, 23414006, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Osiková, 1568, 13, Osiková 1568/13, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. FRANTIŠEK NEČAS
|
Neaktivní
od 22.11.2013
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
37001, 23431237, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Roudenská, 1864, 13, Roudenská 1864/13, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|