Ing. ROBERT ULLMAN
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
jednatel |
08.07.2016 |
Adresa: |
61300, 19299079, Brno-město, Brno, Černá Pole, Merhautova, 1055, 198 |
|
PAUL BETTS
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
Jednatel |
08.07.2016 |
Adresa: |
11000, 21718571, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Krocínova, 333, 3 |
|
RADEK HORÁK
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
Jednatel |
08.07.2016 |
Adresa: |
14200, 72566728, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Švihovská, 585, 22 |
|
Ing. ROBERT ULLMAN
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
jednatel |
08.07.2016 |
Adresa: |
61300, 19299079, Brno-město, Brno, Černá Pole, Merhautova, 1055, 198, Merhautova 1055/198, Černá Pole, 61300 Brno |
|
PAUL BETTS
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
Jednatel |
08.07.2016 |
Adresa: |
11000, 21718571, Praha, Staré Město, Krocínova, 333, 3, Krocínova 333/3, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
RADEK HORÁK
|
Neaktivní
od 30.09.2016
|
Jednatel |
08.07.2016 |
Adresa: |
14200, 72566728, Praha, Písnice, Švihovská, 585, 22, Švihovská 585/22, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. ŠTEFAN STANKO
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
18100, 22330275, Praha, Čimice, Křivenická, 407, 4 |
|
Ing. JANA DOLEJŠOVÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
10000, 22613510, Praha, Strašnice, Kounická, 1192, 38 |
|
RADIM ŘÍMÁNEK
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21755990, Praha, Vinohrady, Čerchovská, 1711, 4 |
|
Mgr. Štefan Stanko
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
18100, 22330275, Praha, Čimice, Křivenická, 407, 4, Křivenická 407/4, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Jana Dolejšová
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
10000, 22613510, Praha, Strašnice, Kounická, 1192, 38, Kounická 1192/38, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
RADIM ŘÍMÁNEK
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
jednatel |
12.11.2015 |
Adresa: |
12000, 21755990, Praha, Vinohrady, Čerchovská, 1711, 4, Čerchovská 1711/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PETR HERMAN
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
jednatel |
16.10.2015 |
Adresa: |
25244, 25580256, Psáry, Dolní Jirčany, Javorová, 457 |
|
PETR HERMAN
|
Neaktivní
od 08.07.2016
|
jednatel |
16.10.2015 |
Adresa: |
25244, 25580256, Praha-západ, Psáry, Dolní Jirčany, Javorová, 457, Javorová 457, Dolní Jirčany, 25244 Psáry |
|
RADIM ŘÍMÁNEK
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
12000, 21755990, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Čerchovská, 1711, 4 |
|
RADIM ŘÍMÁNEK
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
04.06.2014 |
Adresa: |
12000, 21755990, Praha, Vinohrady, Čerchovská, 1711, 4, Čerchovská 1711/4, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
PAVEL TRENKA
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
jednatel |
29.10.2013 |
Adresa: |
81106, Bratislava-Staré Mesto, Kysucká 7373/2 |
|
OLGA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
jednatel |
29.10.2013 |
Adresa: |
25228, 6508910, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 469 |
|
PAVEL TRENKA
|
Neaktivní
od 04.06.2014
|
jednatel |
29.10.2013 |
Adresa: |
Bratislava-Staré Mesto, Kysucká 7373/2, 81106, Kysucká 7373/2, 81106 Bratislava-Staré Mesto, Slovensko |
|
OLGA HUMLOVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
jednatel |
29.10.2013 |
Adresa: |
25228, 6508910, Praha-západ, Černošice, Černošice, Zdeňka Lhoty, 469, Zdeňka Lhoty 469, 25228 Černošice |
|
Pavel Trenka
|
Neaktivní
od 09.10.2012
|
jednatel |
09.10.2012 |
Adresa: |
10200, 25771680, Praha 10, Hostivař, Pražská, 1430, 34 |
|
Ing. Marcel Kasanický
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
jednatel |
09.10.2012 |
Adresa: |
90025, Chorvatský Grob, Jaseňová, 3124, 21 |
|
Ing. Pavel Trenka
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
jednatel |
09.10.2012 |
Adresa: |
90031, Stupava, Bočná, 2456, 25 |
|
Mgr. Štefan Stanko
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
09.10.2012 |
Adresa: |
18100, 22330275, Hlavní město Praha, Praha, Čimice, Křivenická, 407, 4 |
|
Ing. Jana Dolejšová
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
09.10.2012 |
Adresa: |
10000, 22613510, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Kounická, 1192, 38 |
|
Pavel Trenka
|
Neaktivní
od 09.10.2012
|
jednatel |
09.10.2012 |
Adresa: |
10200, 25771680, Praha, Hostivař, Pražská, 1430, 34, Pražská 1430/34, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. Marcel Kasanický
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
jednatel |
09.10.2012 |
Adresa: |
Chorvatský Grob, Jaseňová, 90025, 21, Jaseňová 3124/21, 90025 Chorvatský Grob, Slovensko |
|
Ing. Pavel Trenka
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
jednatel |
09.10.2012 |
Adresa: |
Stupava, Bočná, 90031, 25, Bočná 2456/25, 90031 Stupava, Slovensko |
|
Mgr. Štefan Stanko
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
09.10.2012 |
Adresa: |
18100, 22330275, Praha, Čimice, Křivenická, 407, 4, Křivenická 407/4, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Jana Dolejšová
|
Neaktivní
od 12.11.2015
|
jednatel |
09.10.2012 |
Adresa: |
10000, 22613510, Praha, Strašnice, Kounická, 1192, 38, Kounická 1192/38, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Štefan Duchoslav
|
Neaktivní
od 09.10.2012
|
jednatel |
15.06.2011 |
Adresa: |
92701, Šaľa, Pionerska, 26 |
|
Ing. Hanuš Krejčí
|
Neaktivní
od 09.10.2012
|
jednatel |
15.06.2011 |
Adresa: |
18200, 22391479, Praha 8, Libeň, Kubišova, 1921, 37 |
|
Štefan Duchoslav
|
Neaktivní
od 09.10.2012
|
jednatel |
15.06.2011 |
Adresa: |
Šaľa, Pionerska, 92701, Pionerska 26, 92701 Šaľa, Slovensko |
|
Ing. Hanuš Krejčí
|
Neaktivní
od 09.10.2012
|
jednatel |
15.06.2011 |
Adresa: |
18200, 22391479, Praha, Libeň, Kubišova, 1921, 37, Kubišova 1921/37, Libeň, 18200 Praha 8 |
|