PAVEL DUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.11.2022 |
Adresa: |
58301, 9624881, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Vyhlídce, 772 |
|
PAVEL DUŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.11.2022 |
Adresa: |
58301, 9624881, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Na Vyhlídce, 772, Na Vyhlídce 772, 58301 Chotěboř |
|
PAVEL DUŠEK
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
58301, 9617779, Chotěboř, Chotěboř, Trčků z Lípy, 69 |
|
PAVEL DUŠEK
|
Neaktivní
od 04.11.2022
|
jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
58301, 9617779, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Trčků z Lípy, 69, Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř |
|
Pavel Dušek
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
09.03.2012 |
Adresa: |
58301, 9627201, Chotěboř, Fominova, 1001 |
|
Pavel Dušek
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
jednatel |
09.03.2012 |
Adresa: |
58301, 9627201, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Chotěboř, Fominova, 1001, Fominova 1001, 58301 Chotěboř |
|
Mgr. Ing. Zdeněk Janda
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
jednatel |
11.07.2011 |
Adresa: |
18200, 22370421, Praha 8, Frýdlantská, 1314, 15 |
|
Mgr. Ing. Zdeněk Janda
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
jednatel |
11.07.2011 |
Adresa: |
18200, 22370421, Praha, Kobylisy, Frýdlantská, 1314, 15, Frýdlantská 1314/15, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|