Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | GEP Holding CZ s.r.o. |
ICO: | 24133973 |
Registrovaná adresa: | 13000, 26035171, Praha, Žižkov, Roháčova, 188, 37, Roháčova 188/37, Žižkov, 13000 Praha 3 |
Začleněno na: | 29.06.2011 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
GEP Global Energy Partners GmbH | Aktivní | 15.09.2021 | |
|
|||
GHP Management Consulting GmbH | Aktivní | 15.09.2021 | |
|
|||
GEP Global Energy Partners GmbH | Aktivní | 15.09.2021 | |
|
|||
GHP Management Consulting GmbH | Aktivní | 15.09.2021 | |
|
|||
Dipl. - Ing. OLIVER ZOBERNIG | Aktivní | 11.01.2017 | |
|
|||
Dipl. - Ing. OLIVER ZOBERNIG | Aktivní | 11.01.2017 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Dipl.-Ing. GERALD ADOLF HEHENBERGER | Aktivní | jednatel | 26.02.2019 |
|
|||
Dipl.-Ing. GERALD ADOLF HEHENBERGER | Aktivní | jednatel | 26.02.2019 |
|
|||
Dipl. - Ing. OLIVER ZOBERNIG | Neaktivní od 26.02.2019 | jednatel | 11.01.2017 |
|
|||
Dipl. - Ing. OLIVER ZOBERNIG | Neaktivní od 26.02.2019 | jednatel | 11.01.2017 |
|
|||
Dipl. - Ing. Oliver Zobernig | Neaktivní od 11.01.2017 | jednatel | 30.09.2011 |
|
|||
Dipl. - Ing. Oliver Zobernig | Neaktivní od 11.01.2017 | jednatel | 30.09.2011 |
|
|||
Michala Kubošková | Neaktivní od 30.09.2011 | jednatel | 29.06.2011 |
|
|||
Michala Kubošková | Neaktivní od 30.09.2011 | jednatel | 29.06.2011 |
|
Registrační číslo GEP Holding CZ s.r.o. je 24133973.
Registrační adresa GEP Holding CZ s.r.o. je 13000, 26035171, Praha, Žižkov, Roháčova, 188, 37, Roháčova 188/37, Žižkov, 13000 Praha 3.
GEP Holding CZ s.r.o. byla založena 29.06.2011.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je GEP Global Energy Partners GmbH, GHP Management Consulting GmbH, GEP Global Energy Partners GmbH, GHP Management Consulting GmbH, Dipl. - Ing. OLIVER ZOBERNIG, Dipl. - Ing. OLIVER ZOBERNIG.