FINAPRA Development a.s.
05400376 |
Neaktivní
od 15.03.2018
|
člen představenstva |
08.11.2017 |
Adresa: |
11000, 21703001, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 211, 6 |
|
FINAPRA Development a.s.
05400376 |
Neaktivní
od 15.03.2018
|
člen představenstva |
08.11.2017 |
Adresa: |
11000, 21703001, Praha, Nové Město, Vojtěšská, 211, 6, Vojtěšská 211/6, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MICHAL HULCR
|
Neaktivní
od 08.11.2017
|
člen představenstva |
19.02.2017 |
Adresa: |
27401, 75783223, Kladno, Královice, Královice, 100 |
|
MICHAL HULCR
|
Neaktivní
od 08.11.2017
|
člen představenstva |
19.02.2017 |
Adresa: |
27401, 75783223, Kladno, Královice, Královice, 100, č.p. 100, 27401 Královice |
|
MICHAL HULCR
|
Neaktivní
od 19.02.2017
|
člen představenstva |
10.12.2014 |
Adresa: |
27379, 26284219, Kladno, Tuřany, Tuřany, 153 |
|
MICHAL HULCR
|
Neaktivní
od 19.02.2017
|
člen představenstva |
10.12.2014 |
Adresa: |
27379, 26284219, Kladno, Tuřany, Tuřany, 153, č.p. 153, 27379 Tuřany |
|
Radim Vaško
|
Neaktivní
od 10.12.2014
|
člen představenstva |
12.09.2013 |
Adresa: |
73601, 24907014, Havířov, Město, Moskevská, 1107, 24 |
|
Radim Vaško
|
Neaktivní
od 10.12.2014
|
člen představenstva |
12.09.2013 |
Adresa: |
73601, 24907014, Karviná, Havířov, Město, Moskevská, 1107, 24, Moskevská 1107/24, Město, 73601 Havířov |
|
Petr Holovský
|
Neaktivní
od 12.09.2013
|
člen představenstva |
10.11.2011 |
Adresa: |
33016, 28266323, Všeruby, 373 |
|
PETR HOLOVSKÝ
|
Neaktivní
od 12.09.2013
|
člen představenstva |
10.11.2011 |
Adresa: |
33016, 28266323, Plzeň-sever, Všeruby, Všeruby, 373, č.p. 373, 33016 Všeruby |
|
Petra Balíková
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
člen představenstva |
29.06.2011 |
Adresa: |
25082, 27416593, Úvaly, U Hostína, 1777 |
|
PETRA BALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
člen představenstva |
29.06.2011 |
Adresa: |
25082, 27416593, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, U Hostína, 1777, U Hostína 1777, 25082 Úvaly |
|