KATEŘINA VAŠÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2018 |
Adresa: |
29001, 18324967, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Jižní, 1085, 8 |
|
KATEŘINA VAŠÍČKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2018 |
Adresa: |
29001, 18324967, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Jižní, 1085, 8, Jižní 1085/8, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
DANIEL KUČERA
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
Jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
25601, 2947455, Benešov, Benešov, Pražského povstání, 1642 |
|
MIROSLAV VAŠÍČEK
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
Jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
29001, 18324967, Poděbrady, Poděbrady III, Jižní, 1085, 8 |
|
DANIEL KUČERA
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
Jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
25601, 2947455, Benešov, Benešov, Benešov, Pražského povstání, 1642, Pražského povstání 1642, 25601 Benešov |
|
MIROSLAV VAŠÍČEK
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
Jednatel |
11.11.2015 |
Adresa: |
29001, 18324967, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Jižní, 1085, 8, Jižní 1085/8, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
DANIEL KUČERA
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
Jednatel |
24.01.2015 |
Adresa: |
25601, 2947455, Benešov, Benešov, Benešov, Pražského povstání, 1642 |
|
MIROSLAV VAŠÍČEK
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
Jednatel |
24.01.2015 |
Adresa: |
29001, 18324967, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Jižní, 1085, 8 |
|
DANIEL KUČERA
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
Jednatel |
24.01.2015 |
Adresa: |
25601, 2947455, Benešov, Benešov, Benešov, Pražského povstání, 1642, Pražského povstání 1642, 25601 Benešov |
|
MIROSLAV VAŠÍČEK
|
Neaktivní
od 11.11.2015
|
Jednatel |
24.01.2015 |
Adresa: |
29001, 18324967, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Jižní, 1085, 8, Jižní 1085/8, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
Ing. JIŘÍ HRNČÍŘ
|
Neaktivní
od 24.01.2015
|
jednatel |
16.08.2014 |
Adresa: |
19000, 22515691, Praha 9, Střížkov, Teplická, 266, 48 |
|
Ing. Jiří Hrnčíř
|
Neaktivní
od 24.01.2015
|
jednatel |
16.08.2014 |
Adresa: |
19000, 22515691, Praha, Střížkov, Teplická, 266, 48, Teplická 266/48, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Jiří Hrnčíř
|
Neaktivní
od 16.08.2014
|
jednatel |
04.07.2011 |
Adresa: |
19000, 22515691, Praha 9, Teplická, 266, 48 |
|
Ing. Jiří Hrnčíř
|
Neaktivní
od 16.08.2014
|
jednatel |
04.07.2011 |
Adresa: |
19000, 22515691, Praha, Střížkov, Teplická, 266, 48, Teplická 266/48, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|