OLEG BUDKO
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
Jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, Nelipyno, Nelipyno |
|
OLEG BUDKO
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
Jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
Zakarpatská oblast, Nelipyno, Nelipyno, Nelipyno, Zakarpatská oblast, Nelipyno, Ukrajina |
|
VASYL VERESHCHUK
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
02.12.2014 |
Adresa: |
Lvivska Obl., Tesariv Myru 198 |
|
VASYL VERESHCHUK
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
02.12.2014 |
Adresa: |
Lvivska Obl., Tesariv Myru 198, Tesariv Myru 198, Lvivska Obl., Ukrajina |
|
VIRA KADYUK
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
17000, 22303715, Praha 7, Holešovice, Milady Horákové, 818, 52 |
|
VIRA KADYUK
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
17000, 22303715, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 818, 52, Milady Horákové 818/52, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Vira Kadyuk
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
10800, 22634789, Praha 10, Strašnice, V úžlabině, 3068, 19 |
|
Vira Kadyuk
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
30.12.2013 |
Adresa: |
10800, 22634789, Praha, Strašnice, V úžlabině, 3068, 19, V úžlabině 3068/19, Strašnice, 10800 Praha 10 |
|
Vasyl Barbutsa
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
01.07.2011 |
Adresa: |
30100, Plzeň, Škrétova, 824, 3 |
|
Vasyl Barbutsa
|
Neaktivní
od 30.12.2013
|
jednatel |
01.07.2011 |
Adresa: |
30100, 24537489, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Skrétova, 824, 3, Skrétova 824/3, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|