JAN PANČÍK
|
Neaktivní
od 29.07.2020
|
jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
73601, 24878154, Karviná, Havířov, Šumbark, Mládí, 1099, 8 |
|
JAN PANČÍK
|
Neaktivní
od 29.07.2020
|
jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
73601, 24878154, Karviná, Havířov, Šumbark, Mládí, 1099, 8, Mládí 1099/8, Šumbark, 73601 Havířov |
|
JIŘÍ HARTMANN
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
jednatel |
11.07.2013 |
Adresa: |
79201, 2832437, Bruntál, Bruntál, Dělnická, 1342, 23 |
|
JIŘÍ HARTMANN
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
jednatel |
11.07.2013 |
Adresa: |
79201, 2832437, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Dělnická, 1342, 23, Dělnická 1342/23, 79201 Bruntál |
|
Filip Sýkora
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
jednatel |
13.12.2012 |
Adresa: |
19016, 25135996, Praha 9, Újezd nad Lesy, Vobrubova, 2023 |
|
Filip Sýkora
|
Neaktivní
od 11.07.2013
|
jednatel |
13.12.2012 |
Adresa: |
19016, 25135996, Praha, Újezd nad Lesy, Vobrubova, 2023, Vobrubova 2023, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
Ing. Milan Škrobánek
|
Neaktivní
od 13.12.2012
|
jednatel |
25.07.2011 |
Adresa: |
70900, 3311732, Ostrava, Mariánské Hory, Kollárova, 195, 11 |
|
Ing. Milan Škrobánek
|
Neaktivní
od 13.12.2012
|
jednatel |
25.07.2011 |
Adresa: |
70900, 3311732, Ostrava-město, Ostrava, Mariánské Hory, Kollárova, 195, 11, Kollárova 195/11, Mariánské Hory, 70900 Ostrava |
|