ZDENĚK WAGNER
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
19800, 22733213, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 824, 15 |
|
ZDENĚK WAGNER
|
Aktivní
|
jednatel |
29.03.2019 |
Adresa: |
19800, 22733213, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 824, 15, Dygrýnova 824/15, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Zdeněk Wagner
|
Neaktivní
od 29.03.2019
|
jednatel |
22.09.2011 |
Adresa: |
19800, 22733213, Praha 9, Černý Most, Dygrýnova, 824, 15 |
|
ZDENĚK WAGNER
|
Neaktivní
od 29.03.2019
|
jednatel |
22.09.2011 |
Adresa: |
19800, 22733213, Praha, Černý Most, Dygrýnova, 824, 15, Dygrýnova 824/15, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Miroslav Ferenc
|
Neaktivní
od 22.09.2011
|
jednatel |
11.08.2011 |
Adresa: |
15000, 22082620, Praha 5, Kováků, 788, 10 |
|
Miroslav Ferenc
|
Neaktivní
od 22.09.2011
|
jednatel |
11.08.2011 |
Adresa: |
15000, 22082620, Praha, Smíchov, Kováků, 788, 10, Kováků 788/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jiří Růžička
|
Neaktivní
od 11.08.2011
|
jednatel |
19.07.2011 |
Adresa: |
41301, 16869184, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1755 |
|
Jiří Růžička
|
Neaktivní
od 11.08.2011
|
jednatel |
19.07.2011 |
Adresa: |
41301, 16869184, Litoměřice, Roudnice nad Labem, Roudnice nad Labem, Alej 17. listopadu, 1755, Alej 17. listopadu 1755, 41301 Roudnice nad Labem |
|