RAMO s.r.o. v likvidaci
01454200 |
Neaktivní
od 07.10.2020
|
jednatel |
04.04.2020 |
Adresa: |
28502, 40547094, Suchdol, Suchdol, 273 |
|
RAMO s.r.o. v likvidaci
01454200 |
Neaktivní
od 07.10.2020
|
jednatel |
04.04.2020 |
Adresa: |
28502, 40547094, Kutná Hora, Suchdol, Suchdol, 273, č.p. 273, 28502 Suchdol |
|
RAMO s.r.o.
01454200 |
Neaktivní
od 04.04.2020
|
jednatel |
26.07.2017 |
Adresa: |
28502, 40547094, Suchdol, Suchdol, 273 |
|
RAMO s.r.o.
01454200 |
Neaktivní
od 04.04.2020
|
jednatel |
26.07.2017 |
Adresa: |
28502, 40547094, Kutná Hora, Suchdol, Suchdol, 273, č.p. 273, 28502 Suchdol |
|
PETR ŠTAMBACH
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
jednatel |
24.05.2017 |
Adresa: |
14800, 21875651, Hlavní město Praha, Praha, Kunratice, Kostelní náměstí, 19, 4 |
|
PETR ŠTAMBACH
|
Neaktivní
od 26.07.2017
|
jednatel |
24.05.2017 |
Adresa: |
14800, 21875651, Praha, Kunratice, Kostelní náměstí, 19, 4, Kostelní náměstí 19/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|
TOMÁŠ RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
jednatel |
25.07.2011 |
Adresa: |
25066, 26640112, Zdiby, Přemyšlení, U Cihelny, 190 |
|
Petra Čavošová
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
jednatel |
25.07.2011 |
Adresa: |
25067, 15582582, Klecany, Na skalkách, 417 |
|
Petr Štambach
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
jednatel |
25.07.2011 |
Adresa: |
14800, 21875651, Praha 4, Kunratice, Kostelní náměstí, 19, 4 |
|
TOMÁŠ RŮŽIČKA
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
jednatel |
25.07.2011 |
Adresa: |
25066, 26640112, Praha-východ, Zdiby, Přemyšlení, U Cihelny, 190, U Cihelny 190, Přemyšlení, 25066 Zdiby |
|
Petra Čavošová
|
Neaktivní
od 19.09.2013
|
jednatel |
25.07.2011 |
Adresa: |
25067, 15582582, Praha-východ, Klecany, Klecany, Na skalkách, 417, Na skalkách 417, 25067 Klecany |
|
PETR ŠTAMBACH
|
Neaktivní
od 24.05.2017
|
jednatel |
25.07.2011 |
Adresa: |
14800, 21875651, Praha, Kunratice, Kostelní náměstí, 19, 4, Kostelní náměstí 19/4, Kunratice, 14800 Praha 4 |
|