FRANTIŠEK REHÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2024 |
Adresa: |
11000, 21725870, Praha, Staré Město, Haštalská, 943, 19, Haštalská 943/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
FRANTIŠEK REHÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.05.2019 |
Adresa: |
13000, 21773084, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Seifertova, 617, 26 |
|
FRANTIŠEK REHÁK
|
Neaktivní
od 28.02.2024
|
jednatel |
16.05.2019 |
Adresa: |
13000, 21773084, Praha, Žižkov, Seifertova, 617, 26, Seifertova 617/26, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
FRANTIŠEK REHÁK
|
Neaktivní
od 16.05.2019
|
jednatel |
05.04.2019 |
Adresa: |
27711, 6189601, Mělník, Neratovice, Lobkovice, Nade Mlýnem, 198 |
|
FRANTIŠEK REHÁK
|
Neaktivní
od 16.05.2019
|
jednatel |
05.04.2019 |
Adresa: |
27711, 6189601, Mělník, Neratovice, Lobkovice, Nade Mlýnem, 198, Nade Mlýnem 198, Lobkovice, 27711 Neratovice |
|
FRANTIŠEK REHÁK
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
jednatel |
06.02.2016 |
Adresa: |
13000, 21773084, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Seifertova, 617, 26 |
|
FRANTIŠEK REHÁK
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
jednatel |
06.02.2016 |
Adresa: |
13000, 21773084, Praha, Žižkov, Seifertova, 617, 26, Seifertova 617/26, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
František Rehák
|
Neaktivní
od 06.02.2016
|
jednatel |
06.10.2011 |
Adresa: |
13000, 21773084, Praha 3, Seifertova, 26 |
|
FRANTIŠEK REHÁK
|
Neaktivní
od 06.02.2016
|
jednatel |
06.10.2011 |
Adresa: |
13000, 21773084, Praha, Žižkov, Seifertova, 617, 26, Seifertova 617/26, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Veronika Matoulková
|
Neaktivní
od 06.10.2011
|
jednatel |
03.08.2011 |
Adresa: |
54101, 2267969, Trutnov, Sokolovská, 318 |
|
JUDr. Veronika Matoulková
|
Neaktivní
od 06.10.2011
|
jednatel |
03.08.2011 |
Adresa: |
54101, 2267969, Trutnov, Trutnov, Dolní Předměstí, Sokolovská, 318, Sokolovská 318, Dolní Předměstí, 54101 Trutnov |
|